山东正中信息技术股份有限公司主要成员
一共
13个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-24
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张建成 | 董事长,董事 | 硕士 | 男 | 51 | 2017-03-30至2026-07-18 | - | 437.1万 | 2023-07-20 |
任强 | 董事,副总经理 | 硕士 | 男 | 46 | 2017-03-29至2026-07-18 | - | 182.9万 | 2023-07-20 |
马晓红 | 董事,总经理 | 本科 | 女 | 46 | 2017-03-29至2026-07-18 | - | 56.25万 | 2023-07-20 |
周兵 | 董事 | 本科 | 男 | 48 | 2023-07-19至2026-07-18 | - | - | 2023-07-20 |
李志刚 | 董事 | 本科 | 男 | 50 | 2023-07-19至2026-07-18 | - | - | 2023-07-20 |
魏凯 | 监事会主席 | 硕士 | 男 | 47 | 2020-11-21至2026-07-18 | - | - | 2023-07-20 |
王春梅 | 监事 | - | 女 | 50 | 2023-07-19至2026-07-18 | - | - | 2023-07-20 |
汪丹丹 | 职工监事 | 本科 | 女 | 36 | 2021-09-09至2026-07-18 | - | - | 2023-07-20 |
张健 | 财务总监 | 本科 | 女 | 51 | 2018-09-17至2026-07-18 | - | - | 2023-07-20 |
姜家轩 | 副总经理 | 本科 | 男 | 58 | 2018-09-17至2026-07-18 | - | 237.5万 | 2023-07-20 |
宁伟 | 副总经理 | 本科 | 男 | 45 | 2020-07-15至2026-07-18 | - | 81.25万 | 2023-07-20 |
王东 | 副总经理 | 本科 | 男 | 50 | 2024-03-14至2026-07-18 | - | - | 2024-03-14 |
刘鲲鹏 | 董事会秘书 | 本科 | 女 | 43 | 2017-03-30至2026-07-18 | - | 99.4万 | 2023-07-20 |
评论
山东新北洋信息技术股份有限公司
山东新北洋信息技术股份有限公司,成立于2002年,威海北洋电气集团成员,位于山东省威海市,是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本64847.1734万人民币,超过了99%
山东新北洋信息技术股份有限公司
0
山东致群信息技术股份有限公司
山东致群信息技术股份有限公司(曾用名:山东致群信息技术有限公司),成立于2011年,致群股份成员,位于山东省济南市,是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本4296.5295万人民币,
山东致群信息技术股份有限公司
0