桂林旅游股份有限公司主要成员
一共
13个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-18
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
申光明 | 董事长,董事 | 本科 | 男 | 51 | 2023-03-21至2026-03-20 | 45.18万 | - | 2023-03-22 |
郑宁丽 | 董事,副总裁 | 硕士 | 女 | 48 | 2023-03-21至2026-03-20 | 40.19万 | - | 2023-03-22 |
王小龙 | 董事,副总裁,财务总监 | 硕士 | 男 | 41 | 2023-09-15至2026-03-20 | 40.18万 | - | 2023-09-16 |
訚林 | 董事,副总裁 | 硕士 | 男 | 51 | 2023-03-21至2026-03-20 | 18.61万 | 7000 | 2024-05-23 |
邓军 | 职工董事 | 本科 | 男 | 57 | 2023-03-03至2026-03-20 | 40.21万 | - | 2023-03-04 |
桂海鸿 | 董事 | 本科 | 男 | 47 | 2023-03-21至2026-03-20 | 2.800万 | - | 2023-03-22 |
付德申 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 52 | 2023-03-21至2026-03-20 | 5.590万 | - | 2023-03-22 |
常启军 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 53 | 2023-03-21至2026-03-20 | 5.590万 | - | 2023-03-22 |
于上尧 | 独立董事 | 博士 | 男 | 40 | 2024-04-26至2026-03-20 | - | - | 2024-04-27 |
张向荣 | 监事会主席 | 本科 | 男 | 49 | 2023-03-21至2026-03-20 | 40.20万 | - | 2023-03-22 |
孙爱国 | 监事 | 硕士 | 男 | 40 | 2023-03-21至2026-03-20 | 1.860万 | - | 2023-03-22 |
陈文沛 | 职工监事 | 本科 | 女 | 42 | 2017-09-22至2026-03-20 | 10.66万 | - | 2023-03-04 |
黄锡军 | 董事会秘书 | 本科 | 男 | 59 | 2008-06-16至2026-03-20 | 51.74万 | 6000 | 2023-03-22 |
评论
桂林旅游股份有限公司
桂林旅游股份有限公司,成立于1998年,桂林旅游投资集团成员,位于广西壮族自治区桂林市,是一家以从事公共设施管理业为主的企业。企业注册资本46813万人民币,超过了99%的广西壮族自治区同行,实缴资本
桂林旅游股份有限公司
0
桂林五洲旅游股份有限公司
投资旅游车船客运,车船配件、机电产品的销售,节能环保设备及产品的研发、生产、销售及工程施工(许可审批项目除外);物业服务,房屋租赁;以下经营项目仅供其分支机构经营:车辆维修、汽车技术检测服务,船舶修造
桂林五洲旅游股份有限公司
0
桂林旅游
成立于1998年,华南地区旅游业知名品牌,桂林旅游业的龙头企业,集景点景区/车船客运/出租汽车/宾馆酒店/文化演艺/艺术品拍卖等服务于一体的大型旅游集团桂林旅游股份有限公司(以下简称“旅股份”)成立于
桂林旅游
0
桂林旅游学院
桂林旅游学院创办于1985年,原名桂林旅游专科学校,1994年定名为“桂林旅游高等专科学校”,2015年经教育部批准升格为普通本科高等学校,2021年成为广西壮族自治区人民政府、文化和旅游部共建高校,是我国两所独立建制的全日制公办旅游本科院校之一。学校现有雁山、骖鸾两个校区,校园总面积125.72万平方米(1885亩),普通全日制在校生12665人,其中本科生9797人。学校是
桂林旅游学院
0