上海锦江航运(集团)股份有限公司主要成员
一共
17个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-18
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
庄晓晴 | 董事长,董事 | 硕士 | 女 | 53 | 2023-03-21至2025-03-27 | 0.00 | - | 2023-11-16 |
陈燕 | 董事,总经理 | 硕士 | 女 | 48 | 2022-01-30至2025-03-27 | 194.9万 | - | 2023-11-16 |
何彦 | 董事 | 本科 | 男 | 52 | 2021-03-05至2025-03-27 | 185.2万 | - | 2023-11-16 |
杨海丰 | 董事 | 本科 | 男 | 47 | 2022-09-27至2025-03-27 | 0.00 | - | 2023-11-16 |
陈岚 | 董事 | 硕士 | 女 | 49 | 2022-08-01至2025-03-27 | 0.00 | - | 2023-11-16 |
韩国敏 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 67 | 2022-08-01至2025-03-27 | 18.00万 | - | 2023-11-16 |
管一民 | 独立董事 | 本科 | 男 | 74 | 2022-08-01至2025-03-27 | 18.00万 | - | 2023-11-16 |
黄顺刚 | 独立董事 | 本科 | 男 | 74 | 2022-08-01至2025-03-27 | 18.00万 | - | 2023-11-16 |
方海城 | 职工董事 | 硕士 | 男 | 48 | 2024-04-18至2025-03-27 | - | - | 2024-04-19 |
刘贲 | 监事会主席 | 硕士 | 男 | 43 | 2022-03-28至2025-03-27 | 0.00 | - | 2023-11-16 |
范怡茹 | 监事 | 硕士 | 女 | 37 | 2022-01-30至2025-03-27 | 51.34万 | - | 2023-11-16 |
张彦 | 职工监事 | 硕士 | 女 | 37 | 2022-03-28至2025-03-27 | 47.58万 | - | 2023-11-16 |
邱倩 | 财务总监 | 本科 | 女 | 46 | 2022-03-28至2025-03-27 | 157.9万 | - | 2023-11-16 |
周卫东 | 副总经理 | 本科 | 男 | 54 | 2022-03-28至2025-03-27 | 167.0万 | - | 2023-11-16 |
赵小兵 | 副总经理 | 硕士 | 男 | 47 | 2020-05-19至2025-03-27 | 163.3万 | - | 2023-11-16 |
蒋巍 | 副总经理 | 本科 | 男 | 46 | 2024-04-29至2025-03-27 | - | - | 2024-04-30 |
汪蕊莹 | 董事会秘书 | 硕士 | 女 | 40 | 2022-03-28至2025-03-27 | 90.85万 | - | 2023-11-16 |
评论
锦江航运
上海锦江航运(集团)有限公司成立于1983年(以下简称“锦江航运集团”),主要从事国际集装箱运输、航运专业服务和航运物流业务。近年来,锦江航运集团通过成功实施品牌战略,持续开展诚信创建工作,实现经济效
锦江航运
0
上海锦江在线网络服务股份有限公司
上海锦江在线网络服务股份有限公司(曾用名:上海锦江国际实业投资股份有限公司),成立于1993年,锦江国际集团成员,位于上海市,是一家以从事住宿业为主的企业。企业注册资本55161.0107万人民币,超
上海锦江在线网络服务股份有限公司
0
上海锦江国际酒店股份有限公司
上海锦江国际酒店股份有限公司(曾用名:上海锦江国际酒店发展股份有限公司),成立于1994年,位于上海市,是一家以从事住宿业为主的企业。企业注册资本107004.4063万人民币,实缴资本107004.
上海锦江国际酒店股份有限公司
0
中联航运股份有限公司
国内沿海及长江中下游普通货船,外贸内支线集装箱班轮运输,国际船舶集装箱运输,台湾海峡两岸间海上直航集装箱班轮货物运输,从事货物及技术进出口业务、船舶租赁、船舶买卖,船舶管理。(一般经营项目自主经营,许
中联航运股份有限公司
0