广州安诺科技股份有限公司主要成员
一共
9个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-24
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孔徐生 | 董事长,董事 | 硕士 | 男 | 63 | 2020-04-02至今 | 0.00 | - | 2020-04-02 |
王军 | 董事,总经理 | 本科 | 男 | 42 | 2017-09-19至今 | - | 269.8万 | 2019-07-01 |
杨鹏博 | 董事,副总经理,财务总监 | 本科 | 男 | 50 | 2017-09-19至今 | - | 130.6万 | 2018-06-21 |
刘海华 | 董事 | 本科 | 男 | 45 | 2017-09-19至今 | 0.00 | 97.93万 | 2018-01-31 |
马丽 | 董事 | 本科 | 女 | 49 | 2017-09-19至今 | - | - | 2018-01-31 |
刘强 | 监事会主席 | 本科 | 男 | 40 | 2017-09-19至今 | - | - | 2018-01-31 |
王业强 | 监事 | 本科 | 男 | 36 | 2017-09-19至今 | - | - | 2018-01-31 |
张陇清 | 监事 | 本科 | 女 | 34 | 2017-09-19至今 | - | - | 2018-01-31 |
马银凤 | 职工监事 | 本科 | 女 | 36 | 2021-04-28至今 | - | - | 2021-05-27 |
评论