绿盟科技集团股份有限公司主要成员
一共
13个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-25
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胡忠华 | 董事长,董事,总裁 | 本科 | 男 | 51 | 2023-07-31 至 2026-07-30 | 216.0万 | - | 2023-07-31 |
叶晓虎 | 董事,高级副总裁 | 博士 | 男 | 50 | 2017-06-01 至 2026-07-30 | 180.7万 | 2.7万 | 2023-07-31 |
李华 | 独立董事 | 硕士 | 女 | 47 | 2020-07-30 至 2026-07-30 | 10.60万 | - | 2023-07-31 |
熊程程 | 董事 | 硕士 | 女 | 38 | 2023-07-31 至 2026-07-30 | 0.00 | - | 2023-07-31 |
沈全洪 | 董事 | 博士 | 男 | 44 | 2023-07-31 至 2026-07-30 | 0.00 | - | 2023-07-31 |
刘辉 | 独立董事 | 博士 | 男 | 53 | 2023-07-31 至 2026-07-30 | 5.000万 | - | 2023-07-31 |
李春红 | 独立董事 | 硕士 | 女 | 50 | 2023-07-31 至 2026-07-30 | 5.000万 | - | 2023-07-31 |
车海辚 | 董事,首席财务官 | 硕士 | 女 | 50 | 2023-07-31 至 2026-07-30 | 155.8万 | - | 2023-07-31 |
刘晨光 | 董事 | 硕士 | 男 | 41 | 2024-05-16 至 2026-07-30 | - | - | 2024-05-16 |
刘多 | 监事会主席 | 硕士 | 男 | 55 | 2010-12-21 至 2026-07-30 | 60.63万 | 141.2万 | 2023-07-31 |
刘圆圆 | 监事 | 本科 | 女 | 34 | 2023-07-31 至 2026-07-30 | 9.500万 | - | 2023-07-31 |
段志光 | 职工监事 | 大专 | 男 | 53 | 2010-12-21 至 2026-07-30 | 23.40万 | - | 2023-07-15 |
葛婧瑜 | 董事会秘书 | 本科 | 女 | 34 | 2023-07-31 至 2026-07-30 | 29.86万 | - | 2023-07-31 |
评论
绿亨科技集团股份有限公司
绿亨科技集团股份有限公司(曾用名:绿亨科技股份有限公司),成立于2004年,位于广东省广州市,是一家以从事研究和试验发展为主的企业。企业注册资本18020.59万人民币,实缴资本7175万人民币,并已
绿亨科技集团股份有限公司
0
汇绿生态科技集团股份有限公司
汇绿生态科技集团股份有限公司(曾用名:武汉华信高新技术股份有限公司),成立于1990年,汇绿生态科技集团成员,位于湖北省武汉市,是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本77957.14
汇绿生态科技集团股份有限公司
0
绿旗科技集团有限公司
统一社会信用代码9111000066626087X6法定代表人吴立群注册资本6250万人民币成立日期2007-08-27企业类型其他有限责任公司人员规模20-99人登记状态存续工商注册号1101150
绿旗科技集团有限公司
0
江苏绿盟科学仪器有限公司
实验室分析仪器研发;真空泵、过滤器制造销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
江苏绿盟科学仪器有限公司
0
益盟股份有限公司
益盟股份有限公司(曾用名:上海益盟软件技术股份有限公司),成立于2005年,位于上海市,是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本44300万人民币,实缴资本23697.43万人民币,并
益盟股份有限公司
0