浙江金龙电机股份有限公司主要成员
一共
16个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-17
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
叶锦武 | 董事长,董事 | 本科 | 男 | 73 | 1995-05-22至2027-03-11 | - | 1259万 | 2024-03-13 |
李春连 | 副董事长,董事 | 高中 | 女 | 69 | 2001-07-01至2027-03-11 | - | 449.8万 | 2024-03-13 |
金惟伟 | 独立董事 | - | 男 | 60 | 2023-11-25至2027-03-11 | - | - | 2024-03-13 |
梁振东 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 43 | 2023-11-25至2027-03-11 | - | - | 2024-03-13 |
尹兰香 | 独立董事 | 硕士 | 女 | 53 | 2023-11-25至2027-03-11 | - | - | 2024-03-13 |
叶叶 | 董事,总经理 | 本科 | 男 | 42 | 2001-07-01至2027-03-11 | - | 536.9万 | 2024-03-13 |
汪小岳 | 董事,副总经理 | 本科 | 男 | 52 | 2015-02-01至2027-03-11 | - | 449.8万 | 2024-03-13 |
潘玲慧 | 董事,副总经理 | 本科 | 女 | 46 | 2021-03-18至2027-03-11 | - | 35万 | 2024-03-13 |
叶惠琴 | 董事 | 高中 | 女 | 68 | 2001-07-01至2027-03-11 | - | 119.9万 | 2024-03-13 |
郭萍 | 监事会主席 | 本科 | 女 | 42 | 2015-03-01至2027-03-11 | - | 7万 | 2024-03-13 |
管嘉鸣 | 监事 | 本科 | 男 | 31 | 2021-06-01至2027-03-11 | - | 7万 | 2024-03-13 |
毛青中 | 职工监事 | 本科 | 男 | 56 | 2020-06-01至2027-03-11 | - | 7万 | 2024-02-26 |
陈金娇 | 财务总监 | 本科 | 女 | 50 | 2018-07-01至2027-03-11 | - | - | 2024-03-13 |
罗毅博 | 董事会秘书,副总经理 | 硕士 | 男 | 57 | 2015-03-01至2027-03-11 | - | 30万 | 2024-03-13 |
吴小夫 | 副总经理 | 高中 | 男 | 61 | 1994-06-01至2027-03-11 | - | 38万 | 2024-03-13 |
梁文辉 | 副总经理 | 高中 | 男 | 53 | 2005-01-01至2027-03-11 | - | 35万 | 2024-03-13 |
评论