杭州虚现科技股份有限公司主要成员
一共
10个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-22
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
庞晨 | 董事长,董事,总经理 | 本科 | 女 | 41 | 2021-05-16至2027-04-18 | - | 238.8万 | 2024-05-13 |
王博 | 副董事长,董事 | 本科 | 男 | 43 | 2021-05-16至2027-04-18 | - | 140.7万 | 2024-05-13 |
周骏 | 董事 | 硕士 | 男 | 46 | 2021-05-16至2027-04-18 | - | 20.45万 | 2024-04-23 |
徐星怡 | 董事 | 硕士 | 女 | 36 | 2021-05-16至2027-04-18 | - | - | 2024-04-23 |
徐迅 | 董事 | 硕士 | 男 | 38 | 2021-05-16至2027-04-18 | - | - | 2024-04-23 |
张科 | 监事会主席 | 本科 | 男 | 33 | 2021-05-16至2027-04-18 | - | - | 2024-05-13 |
屠明珏 | 监事 | 本科 | 男 | 30 | 2021-05-16至2027-04-18 | - | 100 | 2024-04-23 |
方金桥 | 职工监事 | 本科 | 男 | 34 | 2021-05-16至2027-04-18 | - | - | 2024-04-23 |
汪晓红 | 财务总监 | 本科 | 女 | 34 | 2021-05-16至2027-04-18 | - | - | 2024-05-13 |
陈雪婷 | 董事会秘书 | 本科 | 女 | 39 | 2021-05-16至2027-04-18 | - | - | 2024-05-13 |
评论