上海艾为电子技术股份有限公司主要成员
一共
11个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-18
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孙洪军 | 董事长,董事,总经理 | 硕士 | 男 | 51 | 2014-12-23至2027-02-04 | 44.40万 | 9744万 | 2024-02-07 |
胡改蓉 | 独立董事 | 博士 | 女 | 47 | 2020-09-24至2027-02-04 | 6.000万 | - | 2024-02-06 |
马莉黛 | 独立董事 | 本科 | 女 | 70 | 2020-09-24至2027-02-04 | 6.000万 | - | 2024-02-06 |
郭辉 | 董事 | 硕士 | 男 | 52 | 2014-12-23至2027-02-04 | 37.20万 | 2268万 | 2024-02-06 |
娄声波 | 董事,联席总经理 | 本科 | 女 | 43 | 2014-12-23至2027-02-04 | 41.16万 | 712.2万 | 2024-02-07 |
吴绍夫 | 监事会主席 | 硕士 | 男 | 51 | 2015-11-12至2027-02-04 | 37.69万 | 56.03万 | 2024-02-07 |
林素芳 | 监事 | 本科 | 女 | 36 | 2015-11-12至2027-02-04 | 65.95万 | - | 2024-02-06 |
管少钧 | 职工监事 | 本科 | 男 | 41 | 2017-11-29至2027-02-04 | 53.80万 | 6.048万 | 2024-01-17 |
陈小云 | 财务总监 | 硕士 | 男 | 48 | 2024-02-06至2027-02-04 | 79.20万 | - | 2024-02-07 |
杜黎明 | 副总经理 | 本科 | 男 | 44 | 2014-12-23至2027-02-04 | 37.20万 | 460.2万 | 2024-02-07 |
余美伊 | 董事会秘书 | 本科 | 女 | 45 | 2024-02-06至2027-02-04 | 46.28万 | - | 2024-02-07 |
评论