中商产业数据科技(深圳)股份有限公司主要成员
一共
8个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杨云 | 董事长,董事,总经理 | 硕士 | 男 | 46 | 2016-02-14至2025-05-27 | - | 400万 | 2022-06-06 |
袁健 | 董事,董事会秘书,副总经理 | 本科 | 男 | 56 | 2016-02-14至2025-05-27 | - | - | 2022-06-06 |
黄文杰 | 董事,副总经理,财务总监 | 大专 | 女 | 42 | 2016-02-14至2025-05-27 | - | 150万 | 2022-06-06 |
许均松 | 董事 | 大专 | 男 | 45 | 2016-02-14至2025-05-27 | - | - | 2022-05-31 |
吴超国 | 董事 | 本科 | 男 | 42 | 2016-02-14至2025-05-27 | - | - | 2022-05-31 |
甘碧花 | 监事会主席 | 本科 | 女 | 41 | 2016-02-14至2025-05-27 | - | - | 2022-05-31 |
凌仲如 | 监事 | 本科 | 女 | 34 | 2021-12-10至2025-05-27 | - | - | 2022-05-31 |
刘洁琼 | 职工监事 | 本科 | 女 | 38 | 2016-02-14至2025-05-27 | - | - | 2022-05-31 |
评论
中源智人科技(深圳)股份有限公司
中源智人科技(深圳)股份有限公司(曾用名:中源科技(深圳)有限公司),成立于2003年,中源科技成员,位于广东省深圳市,是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本4870.9
中源智人科技(深圳)股份有限公司
0
商宇(深圳)科技有限公司
企业类型有限责任公司登记状态存续统一社会信用代码91440300586734983P法定代表人黄新发成立日期2011-11-22注册资本6524万人民币工商注册号440306105846271组织机构
商宇(深圳)科技有限公司
0