茂业商业股份有限公司主要成员
一共
16个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高宏彪 | 董事长,董事 | 硕士 | 男 | 55 | 2019-01-30至2025-12-11 | 82.24万 | - | 2022-12-13 |
黄维正 | 董事,总裁 | 本科 | 男 | 29 | 2019-11-21至2025-12-11 | 59.60万 | - | 2022-12-13 |
韩玉 | 董事,副总经理 | 硕士 | 女 | 47 | 2022-12-12至2025-12-11 | 81.49万 | - | 2023-04-04 |
唐海峰 | 董事 | 本科 | 男 | 43 | 2022-12-12至2025-12-11 | 2.000万 | - | 2022-12-13 |
郭文捷 | 独立董事 | 本科 | 男 | 56 | 2022-12-12至2025-12-11 | 5.000万 | - | 2022-12-13 |
曾志刚 | 独立董事 | 本科 | 男 | 59 | 2019-01-30至2025-12-11 | 5.000万 | - | 2022-12-13 |
田跃 | 独立董事 | 大专 | 男 | 66 | 2019-09-25至2025-12-11 | 5.000万 | - | 2022-12-13 |
卢小娟 | 董事 | 硕士 | 女 | 51 | 2016-07-14至2025-12-11 | 2.000万 | - | 2022-12-13 |
吕晓清 | 董事 | 本科 | 女 | 43 | 2022-12-12至2025-12-11 | 2.000万 | - | 2022-12-13 |
胡蓉 | 监事会主席 | 本科 | 女 | 49 | 2024-04-10至2025-12-11 | 35.25万 | - | 2024-04-11 |
黄武恩 | 监事 | 大专 | 男 | 35 | 2022-12-12至2025-12-11 | 22.45万 | - | 2022-12-13 |
刘丽平 | 职工监事 | 本科 | 女 | 36 | 2024-03-29至2025-12-11 | - | - | 2024-03-30 |
黎巧元 | 财务总监 | 本科 | 女 | 38 | 2023-07-10至2025-12-11 | 32.43万 | - | 2023-07-11 |
赵宇光 | 副总经理 | 大专 | 男 | 56 | 2010-04-23至2025-12-11 | 71.61万 | 1023 | 2022-12-13 |
李春霞 | 副总经理 | 本科 | 女 | 45 | 2020-03-09至2025-12-11 | 28.80万 | - | 2022-12-13 |
许丽 | 董事会秘书 | 硕士 | 女 | 45 | 2023-12-11至2025-12-11 | 1.790万 | - | 2023-12-12 |
评论