郑州欧丽信大电子信息股份有限公司主要成员
一共
10个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-19
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
何丽君 | 董事长,董事,总经理 | 硕士 | 女 | 65 | 2012-06-30至2024-12-26 | - | 739.2万 | 2021-12-28 |
张德峰 | 董事 | 本科 | 男 | 39 | 2023-08-28至2024-12-26 | - | - | 2023-08-29 |
蒋旭平 | 董事,董事会秘书,财务负责人 | 本科 | 男 | 58 | 2012-07-02至2024-12-26 | - | 245.5万 | 2021-12-28 |
汤清龙 | 董事,副总经理 | 本科 | 男 | 60 | 2012-07-02至2024-12-26 | - | 248.2万 | 2021-12-28 |
付强 | 董事 | 大专 | 男 | 58 | 2012-07-02至2024-12-26 | - | 222.3万 | 2021-12-28 |
王晓敏 | 董事 | 本科 | 男 | 62 | 2021-12-27至2024-12-26 | - | 443.6万 | 2021-12-28 |
韩雪 | 董事 | 本科 | 女 | 53 | 2024-05-20至2024-12-26 | - | - | 2024-05-20 |
沈红印 | 监事会主席 | 大专 | 男 | 62 | 2012-07-02至2024-12-26 | - | 221.8万 | 2021-12-28 |
安立银 | 监事 | 本科 | 男 | 48 | 2021-12-27至2024-12-26 | - | 39.54万 | 2021-12-28 |
李刚 | 职工监事 | 大专 | 男 | 50 | 2012-07-02至2024-12-26 | - | 57.5万 | 2022-11-10 |
评论