昆明龙津药业股份有限公司主要成员
一共
16个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-09
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
樊献俄 | 董事长,董事 | 硕士 | 男 | 72 | 2014-08-20至2027-01-02 | 83.51万 | 236.3万 | 2024-01-04 |
周晓南 | 副董事长,董事 | 大专 | 男 | 65 | 2014-08-20至2027-01-02 | 63.80万 | - | 2024-01-04 |
魏利军 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 38 | 2024-01-02至2027-01-02 | 0.00 | - | 2024-01-04 |
徐慧 | 独立董事 | 博士 | 女 | 40 | 2024-01-02至2027-01-02 | 0.00 | - | 2024-01-04 |
李亚鹤 | 董事,董事会秘书 | 硕士 | 男 | 50 | 2014-08-20至2027-01-02 | 32.21万 | - | 2024-01-04 |
文春燕 | 董事 | 本科 | 女 | 46 | 2017-11-22至2027-01-02 | 7.200万 | - | 2024-01-04 |
邱璐 | 董事 | 硕士 | 男 | 38 | 2017-11-22至2027-01-02 | 17.22万 | - | 2024-01-04 |
樊丽娟 | 董事,总经理 | 硕士 | 女 | 38 | 2024-01-02至2027-01-02 | 36.86万 | - | 2024-01-04 |
张爽 | 独立董事 | 硕士 | 女 | 38 | 2022-09-13至2027-01-02 | 7.200万 | - | 2024-01-04 |
刘萍 | 监事会主席 | 本科 | 女 | 48 | 2017-11-22至2027-01-02 | 18.94万 | - | 2024-01-12 |
王彤 | 监事 | 本科 | 男 | 57 | 2014-08-20至2027-01-02 | 3.600万 | - | 2024-01-04 |
苏闽娟 | 职工监事 | 本科 | 女 | 45 | 2024-01-11至2027-01-02 | 23.48万 | - | 2024-01-12 |
钱熙文 | 财务负责人 | 本科 | 男 | 41 | 2024-01-03至2027-01-02 | 3.570万 | - | 2024-01-04 |
张伟 | 副总经理 | 硕士 | 男 | 51 | 2017-11-22至2027-01-02 | 56.00万 | - | 2024-01-04 |
杨瑞仙 | 副总经理 | 硕士 | 女 | 53 | 2017-11-22至2027-01-02 | 27.90万 | - | 2024-01-04 |
张洪波 | 副总经理 | 本科 | 男 | 43 | 2020-12-31至2027-01-02 | 26.10万 | - | 2024-01-04 |
评论