中科巨龙(北京)物联网技术股份有限公司主要成员
一共
9个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蒋建宏 | 董事长,董事,总经理 | 硕士 | 男 | 59 | 2016-04-05至2025-07-10 | - | 600.1万 | 2022-07-11 |
孙凌云 | 董事,财务总监 | 大专 | 女 | 52 | 2016-04-05至2025-07-10 | - | - | 2022-07-11 |
杨建莉 | 董事 | 本科 | 女 | 55 | 2016-04-05至2025-07-10 | 0.00 | 400万 | 2022-07-11 |
张勇 | 董事 | 硕士 | 男 | 50 | 2016-04-05至2025-07-10 | 0.00 | - | 2022-07-11 |
邱燕丽 | 董事 | 大专 | 女 | 60 | 2016-04-05至2025-07-10 | 0.00 | - | 2022-07-11 |
何庆强 | 监事会主席 | 本科 | 男 | 43 | 2018-04-19至2025-07-10 | - | - | 2022-07-11 |
钟健 | 监事 | 大专 | 男 | 42 | 2019-05-13至2025-07-10 | - | - | 2022-07-11 |
孙瑜 | 职工监事 | 中专 | 女 | 47 | 2016-03-10至2025-07-10 | - | - | 2022-06-24 |
洪霞 | 董事会秘书 | 本科 | 女 | 36 | 2016-04-05至2025-07-10 | - | - | 2022-07-11 |
评论
中科巨龙(北京)物联网技术股份有限公司
中科巨龙(北京)物联网技术股份有限公司(曾用名:中科巨龙(北京)物联网技术有限公司),成立于2011年,位于北京市,是一家以从事科技推广和应用服务业为主的企业。企业注册资本1100万人民币,超过了90
中科巨龙(北京)物联网技术股份有限公司
0
北京贞正物联网技术有限公司
统一社会信用代码9111010632730484XU法定代表人李莉注册资本1000万人民币成立日期2015-01-15企业类型有限责任公司(法人独资)人员规模100-499人登记状态存续工商注册号11
北京贞正物联网技术有限公司
0
杭州鸿泉物联网技术股份有限公司
杭州鸿泉物联网技术股份有限公司(曾用名:杭州鸿泉数字设备有限公司),成立于2009年,位于浙江省杭州市,是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本10034.392万人民币,实缴资本75
杭州鸿泉物联网技术股份有限公司
0
山西中科物联网科技股份有限公司
物联网科技研发,工业自动控制技术及其产品研发;物联网技术服务及应用服务;信息系统集成服务;智能楼宇综合布线;安全技术防范系统:设计、安装、监理、运营;电子产品(国家限定产品除外)、集成电路芯片设计与销
山西中科物联网科技股份有限公司
0