中信重工机械股份有限公司主要成员
一共
15个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-17
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武汉琦 | 董事长,董事 | 本科 | 男 | 53 | 2022-08-01至2027-02-27 | 72.00万 | - | 2024-02-29 |
于致远 | 董事 | 博士 | 男 | 46 | 2024-02-28至2027-02-27 | - | - | 2024-02-29 |
张志勇 | 董事,总经理 | 本科 | 男 | 54 | 2019-06-26至2027-02-27 | 63.50万 | - | 2024-02-29 |
韩清凯 | 独立董事 | 博士 | 男 | 55 | 2023-07-03至2027-02-27 | 4.000万 | - | 2024-02-29 |
陈辉胜 | 董事 | 硕士 | 男 | 45 | 2022-10-14至2027-02-27 | - | - | 2024-02-29 |
林钢 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 71 | 2020-11-25至2027-02-27 | 8.000万 | - | 2024-02-29 |
李贻斌 | 独立董事 | 博士 | 男 | 64 | 2020-11-25至2027-02-27 | 8.000万 | - | 2024-02-29 |
刘宝扬 | 监事会主席 | 硕士 | 男 | 57 | 2017-08-25至2027-02-27 | - | - | 2024-02-29 |
杨怀军 | 监事 | 硕士 | 男 | 51 | 2019-08-07至2027-02-27 | - | - | 2024-02-29 |
张现祥 | 职工监事 | 硕士 | 男 | 58 | 2020-11-25至2027-02-27 | 12.03万 | - | 2024-02-29 |
王青春 | 财务总监 | 硕士 | 男 | 46 | 2021-03-10至2027-02-27 | 48.00万 | - | 2024-02-29 |
郝兵 | 副总经理 | 本科 | 男 | 59 | 2017-01-04至2027-02-27 | 54.00万 | - | 2024-02-29 |
乔文存 | 副总经理 | 本科 | 男 | 60 | 2017-01-04至2027-02-27 | 48.00万 | - | 2024-02-29 |
熊国源 | 副总经理 | 硕士 | 男 | 59 | 2023-08-14至2027-02-27 | 24.00万 | - | 2024-02-29 |
苏伟 | 董事会秘书 | 本科 | 男 | 42 | 2021-09-29至2027-02-27 | 16.78万 | - | 2024-02-29 |
评论