重庆华博军卫医药股份有限公司主要成员
一共
11个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-17
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戴鹤鹏 | 董事长,董事 | 硕士 | 男 | 49 | 2015-06-16至今 | - | - | 2018-09-21 |
卢小梅 | 董事,总经理 | 硕士 | 女 | 50 | 2015-06-16至今 | - | - | 2018-09-11 |
陈俊 | 董事,副总经理 | 大专 | 男 | 50 | 2015-06-16至今 | - | - | 2018-09-11 |
谭萍 | 董事 | 硕士 | 女 | 51 | 2017-07-17至今 | - | - | 2018-09-11 |
沈华 | 董事 | 大专 | 男 | 65 | 2015-06-16至今 | 0.00 | - | 2018-09-11 |
肖瑜 | 监事会主席 | 本科 | 女 | 36 | 2015-06-16至今 | - | - | 2018-09-13 |
邓浩 | 监事 | 大专 | 男 | 43 | 2015-06-16至今 | 0.00 | - | 2018-09-11 |
朱齐坪 | 职工监事 | - | - | - | 2020-05-27至今 | - | - | 2020-05-29 |
伍家骏 | 财务总监 | 大专 | 女 | 50 | 2017-06-07至今 | - | - | 2017-06-08 |
罗飞 | 副总经理 | 本科 | 女 | 42 | 2016-12-05至今 | - | - | 2016-12-06 |
颜利 | 董事会秘书 | 硕士 | 女 | 34 | 2017-04-24至今 | - | - | 2017-04-26 |
评论