卡莱特云科技股份有限公司主要成员
一共
14个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-24
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周锦志 | 董事长,董事,总经理 | 硕士 | 男 | 49 | 2021-02-01至2027-01-18 | 186.3万 | 145.5万 | 2024-01-19 |
何志民 | 董事,副总经理 | 硕士 | 男 | 48 | 2021-02-01至2027-01-18 | 110.3万 | 31.13万 | 2024-01-19 |
黄孟怀 | 董事,副总经理 | 硕士 | 男 | 48 | 2021-02-01至2027-01-18 | 122.0万 | - | 2024-01-19 |
邓玲玲 | 董事 | 本科 | 女 | 43 | 2021-02-01至2027-01-18 | 323.4万 | 31.13万 | 2024-01-19 |
张忠培 | 独立董事 | 博士 | 男 | 57 | 2021-02-01至2027-01-18 | 6.000万 | - | 2024-01-19 |
章成 | 独立董事 | 本科 | 男 | 46 | 2021-02-01至2027-01-18 | 6.000万 | - | 2024-01-19 |
刘昱熙 | 独立董事 | 博士 | 女 | 46 | 2024-01-19至2027-01-18 | - | - | 2024-01-19 |
张雄涛 | 监事会主席 | 本科 | 男 | 40 | 2021-02-01至2027-01-18 | 59.27万 | - | 2024-01-19 |
田美城 | 监事 | 本科 | 男 | 31 | 2021-02-01至2027-01-18 | 28.71万 | - | 2024-01-19 |
刘魁 | 职工监事 | 本科 | 男 | 35 | 2021-02-01至2027-01-18 | 23.88万 | - | 2024-01-19 |
劳雁娥 | 财务总监 | 大专 | 女 | 39 | 2023-07-28至2027-01-18 | 60.80万 | - | 2024-01-19 |
刘锐 | 董事会秘书,副总经理 | 本科 | 男 | 48 | 2021-02-01至2027-01-18 | 70.66万 | - | 2024-01-19 |
汪安春 | 副总经理 | 博士 | 男 | 50 | 2021-02-01至2027-01-18 | 107.6万 | - | 2024-01-19 |
刘芫华 | 副总经理 | 本科 | 男 | 37 | 2021-02-01至2027-01-18 | 73.04万 | - | 2024-01-19 |
评论