北京昆达天元科技股份有限公司主要成员
一共
10个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张文印 | 董事长,董事 | 本科 | 男 | 34 | 2023-05-18至2025-06-27 | - | 849.9万 | 2023-05-18 |
马薇 | 董事,董事会秘书 | 本科 | 女 | 35 | 2022-06-28至2025-06-27 | - | 100万 | 2022-08-25 |
张淑欣 | 董事 | 本科 | 女 | 46 | 2023-05-16至2025-06-27 | - | 100万 | 2023-05-16 |
王万新 | 董事 | 本科 | 男 | 35 | 2023-08-28至2025-06-27 | - | - | 2023-08-28 |
王遥 | 董事 | 本科 | 男 | 42 | 2023-08-28至2025-06-27 | - | - | 2023-08-28 |
程涛 | 监事会主席 | 本科 | 男 | 36 | 2023-05-18至2025-06-27 | - | - | 2023-05-18 |
谷实 | 监事 | 本科 | 男 | 28 | 2023-08-28至2025-06-27 | - | - | 2023-08-28 |
王梦云 | 职工监事 | 本科 | 女 | 25 | 2024-05-23至2025-06-27 | - | - | 2024-05-24 |
张华 | 财务负责人 | 本科 | 女 | 38 | 2024-05-23至2025-06-27 | - | - | 2024-05-24 |
尚春鹏 | 总经理 | 本科 | 男 | 43 | 2024-01-15至2025-06-27 | - | - | 2024-01-15 |
评论