上海长望气象科技股份有限公司主要成员
一共
11个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-18
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李乐 | 董事长,董事 | 博士 | 男 | 45 | 2021-02-05至2027-05-14 | - | - | 2024-05-17 |
罗昆 | 副董事长,董事,总经理 | - | 男 | 45 | 2024-05-15至2027-05-14 | - | - | 2024-05-17 |
缪琼灏 | 董事 | 硕士 | 女 | 52 | 2018-05-15至2027-05-14 | 0.00 | - | 2024-05-17 |
方佳言 | 董事,副总经理 | 本科 | 女 | 42 | 2024-05-15至2027-05-14 | - | 19.46万 | 2024-05-17 |
景如画 | 董事 | 本科 | 女 | 40 | 2023-05-25至2027-05-14 | - | - | 2024-05-17 |
顾磊 | 监事会主席 | 本科 | 男 | 38 | 2023-05-25至2027-05-14 | - | - | 2024-05-17 |
杨洪俊 | 监事 | 本科 | 男 | 44 | 2024-05-15至2027-05-14 | - | - | 2024-05-17 |
王银珠 | 职工监事 | 本科 | 男 | 38 | 2022-11-14至2027-05-14 | - | - | 2024-05-08 |
陈全新 | 财务负责人 | 本科 | 男 | 44 | 2023-05-30至2027-05-14 | - | - | 2024-05-17 |
朱成欣 | 副总经理 | 本科 | 男 | 53 | 2024-05-15至2027-05-14 | - | 20.57万 | 2024-05-17 |
绳庆彦 | 董事会秘书 | 大专 | 男 | 51 | 2023-12-29至2027-05-14 | - | - | 2024-05-17 |
评论
上海长望气象科技股份有限公司
上海长望气象科技股份有限公司(曾用名:上海长望气象科技有限公司),成立于1981年,长三角投资成员,位于上海市,是一家以从事专业技术服务业为主的企业。企业注册资本5328万人民币,超过了98%的上海市
上海长望气象科技股份有限公司
0
上海气象仪器厂有限公司
导航、气象及海洋仪器制造、销售,及相关领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,电子产品、通讯器材、计算机软硬件的销售,从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
上海气象仪器厂有限公司
0
湖南华望科技股份有限公司
湖南华望科技股份有限公司(曾用名:湖南华望科技有限公司),成立于1999年,位于湖南省长沙市,是一家以从事研究和试验发展为主的企业。企业注册资本5082万人民币,超过了98%的湖南省同行,实缴资本50
湖南华望科技股份有限公司
0
长望科技
上海长望气象科技有限公司(原名上海无线电二十三厂),成立于1930年。公司所研制的GTS1型系列数字探空仪作为新一代的高空探测系统已在中国广泛使用,是国内探空仪制造厂商。GPS探空仪、火箭探空仪以及现
长望科技
0
涂长望
涂长望(1906—1962),中国著名气象学家,出色的社会活动家,知名教育家,中国科协和九三学社的创始人之一,我国近代气象科学的奠基人之一,新中国气象事业的主要创建人、杰出领导人和中国近代长期天气预报
涂长望
0