苏州香塘科技实业股份有限公司主要成员
一共
10个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-25
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曹海燕 | 董事长,董事 | 本科 | 女 | 50 | 2014-05-27 至 今 | - | - | 2017-06-09 |
周琴亚 | 董事 | 大专 | 女 | 54 | 2018-04-28 至 今 | 0.00 | - | 2018-05-03 |
顾晓磊 | 董事 | 本科 | 男 | 37 | 2014-05-27 至 今 | 0.00 | - | 2017-06-09 |
顾建平 | 董事 | 大专 | 男 | 80 | 2014-05-27 至 今 | 0.00 | - | 2017-06-09 |
张强 | 董事 | 大专 | 男 | 53 | 2014-05-27 至 今 | 0.00 | - | 2017-06-09 |
龚文亚 | 监事会主席 | 大专 | 女 | 57 | 2017-06-08 至 今 | 0.00 | - | 2017-06-09 |
徐晓红 | 监事 | 大专 | 女 | 52 | 2014-05-27 至 今 | 0.00 | - | 2017-06-09 |
陈玲 | 职工监事 | 大专 | 女 | 46 | 2017-06-08 至 今 | 0.00 | - | 2017-06-09 |
武雪芳 | 副总经理,财务总监 | 大专 | 女 | 57 | 2014-05-27 至 今 | - | - | 2015-01-29 |
周军 | 总经理 | 本科 | 男 | 54 | 2014-05-27 至 今 | - | - | 2015-01-29 |
评论
上海同济科技实业股份有限公司
实业投资,教育产业投资及人才培训,房地产投资与开发经营及咨询服务,投资咨询及投资管理,国内贸易(除专项审批外)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
上海同济科技实业股份有限公司
0
深圳家电网科技实业股份有限公司
深圳家电网科技实业股份有限公司(曾用名:深圳市家电网科技实业有限公司),成立于2004年,家电网成员,位于广东省深圳市,是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本5890.2万人民币,超
深圳家电网科技实业股份有限公司
0
云南博闻科技实业股份有限公司
云南博闻科技实业股份有限公司(曾用名:云南省保山水泥股份有限公司),成立于1990年,深圳市得融投资发展成员,位于云南省保山市,是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本23
云南博闻科技实业股份有限公司
0
苏州香塘创业投资有限责任公司
成立于2007-09-07,注册资本为20000万人民币,法定代表人为顾振其,经营状态为存续,工商注册号为320585000061760,注册地址为太仓市娄东街道上海东路168号3幢1906室,经营范
苏州香塘创业投资有限责任公司
0
上海格瑞特科技实业股份有限公司
从事智能化科技、计算机软件科技、信息科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,实业投资,室内装潢,建筑材料、五金交电、电子设备、消防器材的销售,货运代理。【依法须经批准的项目,经相关部门
上海格瑞特科技实业股份有限公司
0
贵州绿卡能科技实业股份有限公司
法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(非
贵州绿卡能科技实业股份有限公司
0
陕西华秦科技实业股份有限公司
陕西华秦科技实业股份有限公司(曾用名:陕西华秦科技实业有限公司),成立于1992年,华秦科技成员,位于陕西省西安市,是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本19469.33
陕西华秦科技实业股份有限公司
0