深圳汇洁集团股份有限公司主要成员
一共
12个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-18
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吕兴平 | 董事长,董事,总经理 | 本科 | 男 | 61 | 2014-06-30至2026-05-17 | 214.9万 | 1.384亿 | 2023-05-19 |
梁洁妹 | 董事 | 本科 | 女 | 38 | 2023-05-18至2026-05-17 | 193.3万 | 4万 | 2023-05-19 |
解浩然 | 独立董事 | 博士 | 男 | 48 | 2023-05-18至2026-05-17 | 7.450万 | - | 2023-05-19 |
郝丹 | 独立董事 | 硕士 | 女 | 43 | 2023-05-18至2026-05-17 | 7.450万 | - | 2023-05-19 |
李树永 | 独立董事 | 大专 | 男 | 50 | 2023-05-18至2026-05-17 | 7.450万 | - | 2023-05-19 |
蔡晓丽 | 董事,董事会秘书 | 本科 | 女 | 31 | 2023-05-18至2026-05-17 | 194.1万 | 6000 | 2023-05-19 |
何松春 | 董事,常务副总经理 | 大专 | 男 | 52 | 2014-06-30至2026-05-17 | 182.5万 | 299万 | 2023-05-19 |
邬白莲 | 监事会主席 | 本科 | 女 | 42 | 2021-05-14至2026-05-17 | 165.9万 | - | 2023-05-19 |
翁振智 | 监事 | 本科 | 男 | 42 | 2021-05-14至2026-05-17 | 60.07万 | - | 2023-05-19 |
陈玲娣 | 职工监事 | 本科 | 女 | 43 | 2020-08-03至2026-05-17 | 43.07万 | - | 2023-04-28 |
殷君 | 财务管理中心总监 | 本科 | 女 | 55 | 2023-05-18至2026-05-17 | 128.8万 | 6万 | 2023-05-19 |
郑伟芳 | 副总经理 | 本科 | 女 | 45 | 2021-06-17至2026-05-17 | 214.1万 | 900 | 2023-05-19 |
评论
深圳光汇石油集团股份有限公司
一般经营项目是:投资兴办各类实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖项目);进出口业务(按深贸管审证字第580号文规定办理);经营燃料油;从事开展国际航行船舶保税油供应业;
深圳光汇石油集团股份有限公司
0
倍加洁集团股份有限公司
倍加洁集团股份有限公司(曾用名:扬州明星牙刷有限公司),成立于1997年,倍加洁集团成员,位于江苏省扬州市,是一家以从事橡胶和塑料制品业为主的企业。企业注册资本10000万人民币,超过了99%的江苏省
倍加洁集团股份有限公司
0
中环洁集团股份有限公司
一般项目:招投标代理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;安全咨询服务;环境应急治理服务;城市绿化管理;园林绿化工程施工;城市公园管理;污水处理及其再生利
中环洁集团股份有限公司
0
汇胜集团股份有限公司
电气设备用绝缘零件(不含化工产品)生产和销售;机制纸、纸板的生产和销售;纸制品的加工和销售;废纸及包装物品的收购、加工、销售;货物及技术进出口贸易;项目投资;研究开发(不含生产)绝缘技术、造纸技术及机
汇胜集团股份有限公司
0
深圳洪涛集团股份有限公司
深圳洪涛集团股份有限公司(曾用名:深圳市洪涛装饰股份有限公司),成立于1985年,位于广东省深圳市,是一家以从事建筑装饰、装修和其他建筑业为主的企业。企业注册资本124943.864万人民币,并已于2
深圳洪涛集团股份有限公司
0