北京合锐赛尔电力科技股份有限公司主要成员
一共
15个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-16
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
刘玉刚 | 董事长,董事,总经理 | 本科 | 男 | 52 | 2014-04-14至2027-02-18 | - | 3436万 | 2024-02-20 |
孙武娜 | 董事,副总经理 | 本科 | 女 | 45 | 2017-12-29至2027-02-18 | - | - | 2024-02-20 |
王力 | 董事 | 博士 | 男 | 52 | 2014-04-14至2027-02-18 | - | 483.8万 | 2024-02-20 |
陈平 | 董事,副总经理 | 博士 | 男 | 55 | 2017-12-29至2027-02-18 | - | 180万 | 2024-02-20 |
曹西征 | 董事,副总经理 | 硕士 | 男 | 54 | 2019-10-10至2027-02-18 | - | 309.4万 | 2024-02-20 |
袁文树 | 董事 | 本科 | 男 | 45 | 2019-10-10至2027-02-18 | - | 230.5万 | 2024-02-20 |
冯桂梅 | 独立董事 | 大专 | 女 | 54 | 2024-02-19至2027-02-18 | - | - | 2024-02-20 |
安源 | 独立董事 | 博士 | 男 | 56 | 2024-02-19至2027-02-18 | - | - | 2024-02-20 |
王志强 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 57 | 2024-02-19至2027-02-18 | - | - | 2024-02-20 |
王佩生 | 监事会主席 | 大专 | 男 | 55 | 2024-02-19至2027-02-18 | - | 150.6万 | 2024-02-20 |
王德明 | 监事 | 本科 | 男 | 52 | 2021-03-19至2027-02-18 | - | 168.8万 | 2024-02-20 |
王帅 | 职工监事 | 大专 | 男 | 36 | 2014-04-14至2027-02-18 | - | - | 2024-01-26 |
王娜 | 财务负责人 | 本科 | 女 | 43 | 2024-01-05至2027-02-18 | - | - | 2024-02-20 |
徐海东 | 副总经理 | 硕士 | 男 | 47 | 2024-02-19至2027-02-18 | - | - | 2024-02-20 |
刘安华 | 董事会秘书 | 硕士 | 女 | 42 | 2024-01-05至2027-02-18 | - | - | 2024-02-20 |
评论