沈阳中北通磁科技股份有限公司主要成员
一共
12个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-19
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孙昊天 | 董事长,董事,总经理 | 本科 | 男 | 36 | 2022-03-23至2025-03-22 | - | 600万 | 2022-03-23 |
孙宝玉 | 董事 | 博士 | 男 | 63 | 2013-03-12至2025-03-22 | - | 1445万 | 2022-03-23 |
张毅 | 董事,副总经理 | 本科 | 男 | 58 | 2019-03-29至2025-03-22 | - | - | 2022-03-23 |
王君 | 董事,董事会秘书,财务总监 | 本科 | 女 | 45 | 2017-08-01至2025-03-22 | - | - | 2022-03-23 |
姜绪荣 | 董事 | 博士 | 男 | 61 | 2013-03-12至2025-03-22 | 0.00 | 644.4万 | 2022-03-23 |
林双木 | 董事 | 硕士 | 女 | 37 | 2017-09-27至2025-03-22 | 0.00 | - | 2022-03-23 |
王文博 | 董事 | 本科 | 男 | 50 | 2019-03-29至2025-03-22 | - | - | 2022-03-23 |
李宁 | 监事会主席 | 本科 | 男 | 61 | 2013-03-12至2025-03-22 | 0.00 | - | 2022-03-23 |
郭玮 | 监事 | 本科 | 男 | 44 | 2020-09-14至2025-03-22 | - | - | 2022-03-23 |
李强 | 职工监事 | 大专 | 男 | 51 | 2013-03-12至2025-03-22 | - | - | 2022-03-08 |
洪光伟 | 副总经理 | 硕士 | 男 | 55 | 2013-03-12至2025-03-22 | - | - | 2022-03-23 |
王健 | 副总经理 | 本科 | 女 | 48 | 2013-03-12至2025-03-22 | - | - | 2022-03-23 |
评论
京磁材料科技股份有限公司
京磁材料科技股份有限公司(曾用名:北京京磁强磁材料有限公司),成立于2003年,位于北京市,是一家以从事科技推广和应用服务业为主的企业。企业注册资本12198.846万人民币,超过了99%的北京市同行
京磁材料科技股份有限公司
0
南京磁谷科技股份有限公司
南京磁谷科技股份有限公司(曾用名:南京磁谷科技有限公司),成立于2006年,位于江苏省南京市,是一家以从事科技推广和应用服务业为主的企业。企业注册资本7126.11万人民币,实缴资本7126.11万人
南京磁谷科技股份有限公司
0
安徽龙磁科技股份有限公司
磁性材料系列产品、直流电机及部件系列产品、扬声器系列产品以及相关电子产品的研发、生产、销售;经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务(国家限定公司经营或禁止出口的商品除外);经营本企业或
安徽龙磁科技股份有限公司
0
苏州磁通检测设备有限公司
检测设备科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;研发、销售:检测设备、清洗设备、试验设备、仪器仪表、金属材料、五金机电产品、电子元器件;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准
苏州磁通检测设备有限公司
0
沈阳天安科技股份有限公司
沈阳天安科技股份有限公司(曾用名:沈阳天安矿山机械股份有限公司),成立于2004年,位于辽宁省沈阳市,是一家以从事科技推广和应用服务业为主的企业。企业注册资本7463万人民币,超过了98%的辽宁省同行
沈阳天安科技股份有限公司
0