云南龙生茶业股份有限公司主要成员
一共
10个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-18
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
朱启忠 | 董事长,董事,总经理 | 硕士 | 男 | 59 | 2016-04-07至2025-04-06 | - | 8090万 | 2022-04-11 |
顾冲林 | 董事,董事会秘书,副总经理 | 本科 | 男 | 49 | 2019-04-02至2025-04-06 | - | - | 2022-04-11 |
陈荣兴 | 董事 | - | 男 | 56 | 2016-04-07至2025-04-06 | - | - | 2022-04-11 |
王胜起 | 董事 | 硕士 | 男 | 52 | 2016-04-07至2025-04-06 | 0.00 | - | 2022-04-11 |
朱光美 | 董事,副总经理 | 本科 | 女 | 29 | 2022-04-08至2025-04-06 | - | - | 2022-04-11 |
罗宇 | 监事会主席 | 大专 | 男 | 42 | 2022-04-07至2025-04-06 | - | - | 2022-04-11 |
梁峰 | 监事 | 本科 | 男 | 54 | 2022-04-07至2025-04-06 | - | - | 2022-04-11 |
李俞香 | 职工监事 | 大专 | 女 | 44 | 2022-03-17至2025-04-06 | - | - | 2022-03-21 |
李建华 | 副总经理 | 大专 | 女 | 50 | 2016-04-07至2025-04-06 | - | - | 2022-04-11 |
杨有华 | 副总经理 | 中专 | 男 | 59 | 2016-04-07至2025-04-06 | - | - | 2022-04-11 |
评论
云南龙生茶业股份有限公司
云南龙生茶业股份有限公司(曾用名:云南龙生绿色产业有限公司),成立于1996年,龙生茶业成员,位于云南省普洱市,是一家以从事农业为主的企业。企业注册资本10833.4569万人民币,超过了99%的云南
云南龙生茶业股份有限公司
0
龙生茶业landsuntea
建于1996年,集茶叶种植、加工、销售为一体的现代化茶业企业,主要产品包括绿茶、普洱茶、茉莉花茶、乌龙茶、红茶等茶叶产品云南龙生茶业股份有限公司于2007年11月8日由云南龙生绿色产业有限公司整体变更
龙生茶业landsuntea
0
云南六大茶山茶业股份有限公司
茶叶、茶具、工艺美术品、日用百货、电子产品的销售;农副产品收购;货物及技术进出口业务;以下范围仅限分公司经营:茶叶生产、加工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
云南六大茶山茶业股份有限公司
0
云南景谷白龙茶业股份有限公司
云南景谷白龙茶业股份有限公司(曾用名:景谷白龙茶业有限责任公司),成立于2003年,位于云南省普洱市,是一家以从事酒、饮料和精制茶制造业为主的企业。企业注册资本1095万人民币,超过了98%的云南省同
云南景谷白龙茶业股份有限公司
0
云南则道茶业股份有限公司
许可项目:食品生产;食品互联网销售;食品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);会议及展览服务
云南则道茶业股份有限公司
0