河南神州精工制造股份有限公司主要成员
一共
10个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
朱贵州 | 董事长,董事,总经理 | 大专 | 男 | 46 | 2017-10-17至2025-05-23 | - | 371.2万 | 2022-05-25 |
原培国 | 董事,副总经理 | 大专 | 男 | 41 | 2022-05-24至2025-05-23 | - | 100万 | 2022-05-25 |
王守东 | 董事,副总经理 | 大专 | 男 | 52 | 2016-01-14至2025-05-23 | - | 80万 | 2022-05-25 |
张世军 | 董事,副总经理 | 大专 | 男 | 52 | 2019-03-18至2025-05-23 | - | - | 2022-05-25 |
王臻 | 董事 | 大专 | 男 | 38 | 2020-11-12至2025-05-23 | - | 50万 | 2022-05-25 |
郜俊亮 | 监事会主席 | 大专 | 男 | 49 | 2016-01-14至2025-05-23 | - | 8.55万 | 2022-05-25 |
曹坤磊 | 监事 | 大专 | 男 | 47 | 2022-05-24至2025-05-23 | - | 38.8万 | 2022-05-23 |
刘庆长 | 职工监事 | 高中 | 男 | 50 | 2016-01-14至2025-05-23 | - | - | 2022-05-25 |
尚延冬 | 董事会秘书,财务负责人 | 本科 | 男 | 40 | 2023-07-11至2025-05-23 | - | 25万 | 2023-07-11 |
孙娟 | 总经理助理 | 大专 | 女 | 44 | 2021-09-29至2025-05-23 | - | 50万 | 2021-09-29 |
评论