亚信安全科技股份有限公司主要成员
一共
17个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
何政 | 董事长,董事 | 本科 | 男 | 64 | 2019-01-01至2026-09-21 | 202.1万 | - | 2023-09-23 |
陆光明 | 副董事长,董事 | 本科 | 男 | 50 | 2024-04-26至2026-09-21 | 204.6万 | - | 2024-04-27 |
黄海波 | 董事 | 博士 | 男 | 56 | 2020-07-20至2026-09-21 | - | - | 2023-09-23 |
刘东红 | 董事,副总经理 | 硕士 | 女 | 47 | 2020-12-25至2026-09-21 | 160.9万 | - | 2023-09-23 |
黄澄清 | 独立董事 | 博士 | 男 | 67 | 2020-12-25至2026-09-21 | 10.00万 | - | 2023-09-23 |
杨义先 | 独立董事 | 博士 | 男 | 63 | 2020-12-25至2026-09-21 | 10.00万 | - | 2023-09-23 |
郭海兰 | 独立董事 | 硕士 | 女 | 51 | 2020-12-25至2026-09-21 | 10.00万 | - | 2023-09-23 |
马红军 | 董事,总经理 | 硕士 | 男 | 49 | 2023-09-22至2026-09-21 | 203.9万 | - | 2024-04-27 |
吴强 | 董事 | 硕士 | 男 | 53 | 2023-09-22至2026-09-21 | 2.500万 | - | 2023-09-23 |
赵安建 | 监事会主席 | 硕士 | 男 | 70 | 2020-09-24至2026-09-21 | 10.00万 | - | 2023-09-23 |
董磊 | 监事 | 硕士 | 男 | 42 | 2022-06-09至2026-09-21 | - | - | 2023-09-23 |
胡婷 | 职工监事 | 本科 | 女 | 42 | 2023-09-22至2026-09-21 | 17.80万 | - | 2023-09-06 |
汤虚谷 | 财务总监 | 本科 | 男 | 36 | 2020-09-24至2026-09-21 | 142.2万 | - | 2023-09-23 |
吴湘宁 | 副总经理 | 本科 | 男 | 49 | 2020-09-24至2026-09-21 | 154.9万 | - | 2023-09-23 |
郭吴昊 | 副总经理 | 硕士 | 男 | 45 | 2023-09-22至2026-09-21 | 28.54万 | - | 2023-09-23 |
张安清 | 副总经理 | 硕士 | 男 | 48 | 2023-02-27至2026-09-21 | 23.31万 | - | 2023-09-23 |
王震 | 董事会秘书 | 硕士 | 男 | 40 | 2023-09-22至2026-09-21 | 20.00万 | - | 2023-09-23 |
评论