厦门东昂科技股份有限公司主要成员
一共
10个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-25
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
庄俊辉 | 董事长,董事,总经理 | 大专 | 男 | 45 | 2015-04-01 至 2025-08-11 | 35.81万 | 8314万 | 2023-05-17 |
汪海俊 | 董事,董事会秘书,财务总监 | 本科 | 男 | 37 | 2019-08-12 至 2025-08-11 | 42.74万 | - | 2023-05-17 |
朱育兵 | 董事,副总经理 | 硕士 | 男 | 45 | 2019-08-12 至 2025-08-11 | 72.16万 | 3270万 | 2023-05-17 |
陈勋 | 董事 | 中专 | 男 | 45 | 2013-10-01 至 2025-08-11 | 21.88万 | - | 2023-05-17 |
卢永华 | 独立董事 | 博士 | 男 | 70 | 2020-01-01 至 2025-08-11 | 8.000万 | - | 2023-05-17 |
蒋晓蕙 | 独立董事 | 博士 | 女 | 69 | 2020-01-01 至 2025-08-11 | 4.000万 | - | 2023-05-17 |
林毅民 | 独立董事 | 本科 | 男 | 60 | 2020-01-01 至 2025-08-11 | 4.000万 | - | 2023-05-17 |
庄萍 | 监事会主席 | 大专 | 女 | 43 | 2020-01-01 至 2025-08-11 | 6.590万 | - | 2023-05-17 |
叶南英 | 监事 | 大专 | 女 | 45 | 2020-01-01 至 2025-08-11 | 16.54万 | - | 2023-05-17 |
翁章勋 | 职工监事 | 本科 | 男 | 42 | 2020-01-01 至 2025-08-11 | 22.16万 | - | 2023-05-17 |
评论
厦门昂乐信息技术有限公司
成立于2016-12-26,注册资本为120万人民币,法定代表人为王航,经营状态为存续,工商注册号为350203200718272,注册地址为厦门市思明区七星西路178号七星大厦第十四层03单元之三,
厦门昂乐信息技术有限公司
0
厦门高士达科技股份有限公司
厦门高士达科技股份有限公司(曾用名:厦门高士达科技实业有限公司),成立于1996年,位于福建省厦门市,是一家以从事科技推广和应用服务业为主的企业。企业注册资本2006万人民币,超过了93%的福建省同行
厦门高士达科技股份有限公司
0
厦门风云科技股份有限公司
厦门风云科技股份有限公司(曾用名:风云动画科技(厦门)有限公司),成立于2002年,风云科技成员,位于福建省厦门市,是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本8123.7万人民币,超过了
厦门风云科技股份有限公司
0
厦门唐人科技股份有限公司
厦门唐人科技股份有限公司(曾用名:厦门唐人科技信息技术有限公司),成立于2003年,位于福建省厦门市,是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本7871.4951万人民币,超过了99%的
厦门唐人科技股份有限公司
0
厦门日华科技股份有限公司
工程和技术研究和试验发展;通信系统设备制造;通信终端设备制造;软件开发;信息系统集成服务;集成电路设计;信息技术咨询服务;数字内容服务;电子工业专用设备制造;气象服务;地震服务;建设工程勘察设计;工程
厦门日华科技股份有限公司
0
大连东昂机电有限公司
许可项目:特种设备制造,特种设备安装改造修理,特种设备设计,建设工程设计,建设工程施工,电气安装服务,施工专业作业,输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可
大连东昂机电有限公司
0