北京卓识网安技术股份有限公司主要成员
一共
13个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李文峰 | 董事长,董事 | 本科 | 男 | 57 | 2019-07-02至2025-07-19 | 0.00 | - | 2022-07-22 |
吴玥鋆 | 董事 | 硕士 | 男 | 44 | 2023-11-13至2025-07-19 | - | - | 2023-11-14 |
严中华 | 董事 | 硕士 | 男 | 58 | 2016-06-15至2025-07-19 | 0.00 | - | 2022-07-22 |
王良 | 董事 | 硕士 | 男 | 61 | 2016-06-15至2025-07-19 | 0.00 | - | 2022-07-22 |
赵丽国 | 董事,副总经理 | 硕士 | 女 | 61 | 2019-07-02至2025-07-19 | - | 83.19万 | 2022-07-22 |
柴芳 | 监事会主席 | 大专 | 女 | 53 | 2016-06-15至2025-07-19 | 0.00 | 14万 | 2022-07-22 |
焦安春 | 监事 | 硕士 | 男 | 59 | 2016-06-15至2025-07-19 | - | 32.87万 | 2022-07-22 |
陈杰 | 职工监事 | 本科 | 男 | 41 | 2016-06-15至2025-07-19 | - | - | 2022-07-22 |
李娜 | 财务总监 | 本科 | 女 | 46 | 2019-07-02至2025-07-19 | 0.00 | - | 2022-07-22 |
侯仁星 | 总经理 | 本科 | 男 | 45 | 2022-07-20至2025-07-19 | - | - | 2022-07-22 |
刘韧 | 副总经理 | 博士 | 女 | 56 | 2016-06-15至2025-07-19 | - | 53.42万 | 2022-07-22 |
李岩 | 副总经理 | 大专 | 男 | 56 | 2016-06-15至2025-07-19 | - | 40.18万 | 2022-07-22 |
顾博 | 董事会秘书 | 本科 | 男 | 42 | 2021-04-23至2025-07-19 | - | - | 2022-07-22 |
评论
北京卓识网安技术股份有限公司
北京卓识网安技术股份有限公司(曾用名:北京华电卓识信息安全测评技术中心有限公司),成立于2009年,山东国投成员,位于北京市,是一家以从事互联网和相关服务为主的企业。企业注册资本1999.9999万人
北京卓识网安技术股份有限公司
0
北京赛思信安技术股份有限公司
北京赛思信安技术股份有限公司(曾用名:北京赛思信安技术有限公司),成立于2007年,北京信通寰宇成员,位于北京市,是一家以从事科技推广和应用服务业为主的企业。企业注册资本2100万人民币,超过了94%
北京赛思信安技术股份有限公司
0
北京术锐机器人股份有限公司
一般项目:工业机器人制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机系统服务;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;软件开发;软件销售;机械设备销售;计算机软硬件及辅助设备批
北京术锐机器人股份有限公司
0
北京博科技术股份有限公司
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;信息技术咨询服务;数据处理和存储支持服务;企业管理咨询;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);会议及展览服务;信
北京博科技术股份有限公司
0
北京金谷高科技术股份有限公司
北京金谷高科技术股份有限公司(曾用名:北京金谷高科技术有限公司),成立于2004年,位于北京市,是一家以从事科技推广和应用服务业为主的企业。企业注册资本2011.1万人民币,超过了94%的北京市同行,
北京金谷高科技术股份有限公司
0
北京华夏视科技术股份有限公司
北京华夏视科技术股份有限公司(曾用名:北京华夏视科图像技术有限公司),成立于2010年,位于北京市,是一家以从事科技推广和应用服务业为主的企业。企业注册资本2200万人民币,超过了94%的北京市同行,
北京华夏视科技术股份有限公司
0