北京群智合信息科技股份有限公司主要成员
一共
8个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-22
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
席忠 | 董事长,董事,总经理 | 本科 | 男 | 55 | 2015-09-30至2024-09-21 | - | 1298万 | 2021-09-23 |
王晓庆 | 董事 | 本科 | 女 | 45 | 2020-09-11至2024-09-21 | - | 100 | 2021-09-23 |
吴卫东 | 董事 | 硕士 | 男 | 50 | 2020-09-11至2024-09-21 | - | - | 2021-09-23 |
张小燕 | 董事,董事会秘书,财务总监 | 本科 | 女 | 41 | 2017-03-08至2024-09-21 | - | 100 | 2021-09-23 |
水勇 | 董事 | 大专 | 男 | 46 | 2023-11-15至2024-09-21 | - | 100 | 2023-11-15 |
何亚楠 | 监事会主席 | 本科 | 女 | 36 | 2021-09-22至2024-09-21 | - | - | 2021-09-23 |
赵东侠 | 监事 | 本科 | 女 | 34 | 2023-08-30至2024-09-21 | - | - | 2023-08-30 |
刘文芳 | 职工监事 | 硕士 | 女 | 42 | 2022-06-24至2024-09-21 | - | - | 2022-06-24 |
评论