张家界旅游集团股份有限公司主要成员
一共
19个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-19
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张坚持 | 董事长,董事 | 硕士 | 男 | 53 | 2023-08-09至2024-07-05 | 0.00 | - | 2023-08-10 |
赵辉 | 董事,总裁 | 本科 | 男 | 49 | 2021-07-06至2024-07-05 | 52.11万 | - | 2021-07-08 |
金鑫 | 董事会秘书,常务副总裁 | 硕士 | 男 | 52 | 2015-05-08至2024-07-05 | 46.33万 | - | 2021-07-08 |
杨晓曦 | 副总裁 | 硕士 | 男 | 51 | 2016-03-01至2024-07-05 | 46.33万 | - | 2021-07-08 |
覃鸿飞 | 副总裁 | 硕士 | 男 | 49 | 2019-07-09至2024-07-05 | 46.43万 | - | 2021-07-08 |
鲁明勇 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 55 | 2018-07-27至2024-07-05 | 7.000万 | - | 2021-07-07 |
许长龙 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 62 | 2018-07-27至2024-07-05 | 7.000万 | - | 2021-07-07 |
袁凌 | 独立董事 | 博士 | 男 | 62 | 2018-07-27至2024-07-05 | 7.000万 | - | 2021-07-07 |
资旭 | 董事 | 硕士 | 男 | 51 | 2022-09-08至2024-07-05 | 0.00 | - | 2022-09-09 |
侯万明 | 董事 | 本科 | 男 | 51 | 2023-08-08至2024-07-05 | 0.00 | - | 2023-08-09 |
秦粼 | 董事 | 硕士 | 男 | 36 | 2023-08-08至2024-07-05 | 0.00 | - | 2023-08-09 |
王章利 | 董事 | 本科 | 男 | 51 | 2021-07-06至2024-07-05 | 0.00 | - | 2021-07-07 |
谷占亚 | 董事 | 硕士 | 男 | 52 | 2021-07-06至2024-07-05 | 0.00 | - | 2021-07-07 |
莫路明 | 独立董事 | 硕士 | 女 | 49 | 2021-07-06至2024-07-05 | 7.000万 | - | 2021-07-07 |
杨流爱 | 监事会主席 | 本科 | 男 | 60 | 2021-07-07至2024-07-05 | 46.89万 | - | 2021-07-08 |
田奇振 | 监事 | 大专 | 男 | 58 | 2021-07-06至2024-07-05 | 0.00 | - | 2021-07-07 |
熊光明 | 职工监事 | 本科 | 男 | 59 | 2019-04-29至2024-07-05 | 36.42万 | - | 2021-07-07 |
向秀 | 财务负责人,财务总监 | 本科 | 女 | 54 | 2015-05-08至2024-07-05 | 41.43万 | - | 2021-07-08 |
张子鹏 | 工程总监 | 本科 | 男 | 59 | 2015-05-08至2024-07-05 | 41.43万 | - | 2021-07-08 |
评论
华夏文化旅游集团股份有限公司
许可项目:营业性演出;食品销售;国家重点保护水生野生动物人工繁育;国家重点保护水生野生动物及其制品经营利用;国家重点保护陆生野生动物人工繁育;省级重点保护陆生野生动物人工繁育。(依法须经批准的项目,经
华夏文化旅游集团股份有限公司
0
张家界新盛旅游管理有限公司
张家界新盛旅游管理有限公司(曾用名:张家界新盛旅游管理股份有限公司),成立于2013年,位于湖南省张家界市,是一家以从事商务服务业为主的企业。企业注册资本2000万人民币,实缴资本2000万人民币。
张家界新盛旅游管理有限公司
0
腾轩旅游集团股份有限公司
国内旅游业务;入境旅游业务;出境旅游业务;计算机系统服务;基础软件服务;应用软件服务;软件开发;软件咨询;市场调查;企业策划;经济贸易咨询;会议服务;婚庆服务;翻译服务;承办展览展示活动;航空机票销售
腾轩旅游集团股份有限公司
0
湖北三峡旅游集团股份有限公司
湖北三峡旅游集团股份有限公司(曾用名:湖北宜昌交运集团股份有限公司),成立于1998年,宜昌城发控股集团成员,位于湖北省宜昌市,是一家以从事道路运输业为主的企业。企业注册资本73814.8117万人民
湖北三峡旅游集团股份有限公司
0
天瑞旅游集团股份有限公司
旅游资源和旅游项目的开发经营;住宿,餐饮,洗浴服务;会议及展览服务;停车服务;大型活动组织服务;旅游咨询服务;文化体育用品(国家限制的除外);旅游商品,旅游纪念品的销售;百货的销售;预包装食品零售;卷
天瑞旅游集团股份有限公司
0