江苏宏基铝业科技股份有限公司主要成员
一共
10个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-24
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
徐建明 | 董事长,董事 | 大专 | 男 | 62 | 2017-01-20至2026-02-16 | - | 1100万 | 2024-02-29 |
徐建祥 | 董事,总经理 | - | 男 | 57 | 2017-01-20至2026-02-16 | - | 1100万 | 2023-02-20 |
徐祺玮 | 董事,副总经理 | 本科 | 男 | 41 | 2017-01-20至2026-02-16 | - | - | 2023-02-20 |
赵晋城 | 董事,副总经理 | 高中 | 男 | 57 | 2017-01-20至2026-02-16 | - | - | 2023-02-20 |
缪益科 | 董事,副总经理 | 大专 | 男 | 42 | 2017-01-20至2026-02-16 | - | - | 2023-02-20 |
徐焕 | 董事 | 本科 | 男 | 34 | 2017-01-20至2026-02-16 | - | - | 2023-02-20 |
张育平 | 监事会主席 | - | 男 | 63 | 2017-01-20至2026-02-16 | - | - | 2023-02-20 |
吕世平 | 监事 | 高中 | 男 | 52 | 2017-01-20至2026-02-16 | - | - | 2023-02-20 |
庞宇晖 | 职工监事 | 大专 | 男 | 35 | 2017-01-17至2026-02-16 | - | - | 2023-02-01 |
袁小华 | 董事会秘书 | 本科 | 男 | 42 | 2017-01-20至2026-02-16 | - | - | 2023-02-20 |
评论