甘肃巨鹏清真食品股份有限公司主要成员
一共
10个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-18
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张琇灵 | 董事长,董事,总经理 | 大专 | 女 | 68 | 2013-10-28至今 | - | 3668万 | 2017-04-20 |
骆晓 | 董事 | 本科 | 女 | 40 | 2013-10-28至今 | - | 881万 | 2017-01-17 |
杨晖 | 董事 | 硕士 | 男 | 41 | 2013-10-28至今 | - | 904.8万 | 2017-01-17 |
杨运清 | 董事 | 大专 | 男 | 51 | 2013-10-28至今 | - | 29.9万 | 2017-01-17 |
王建国 | 董事 | 硕士 | 男 | 60 | 2014-12-16至今 | 0.00 | - | 2017-01-17 |
石爱军 | 监事会主席 | 大专 | 女 | 52 | 2013-10-28至今 | 0.00 | 15万 | 2017-04-20 |
王军强 | 职工监事 | 本科 | 男 | 38 | 2013-10-28至今 | - | 10万 | 2017-01-17 |
张娜 | 职工监事 | 大专 | 女 | 35 | 2013-10-28至今 | - | 20万 | 2017-01-17 |
柴绍锦 | 副总经理 | - | - | - | 2016-11-07至今 | - | 50万 | 2016-11-09 |
李新 | 副总经理 | - | - | - | 2017-07-27至今 | - | - | 2017-07-28 |
评论