深圳瑞捷技术股份有限公司主要成员
一共
10个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-24
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
范文宏 | 董事长,董事 | 硕士 | 男 | 56 | 2018-10-12 至 今 | 156.2万 | 3903万 | 2024-04-26 |
黄新华 | 董事,总裁 | 硕士 | 男 | 54 | 2018-10-12 至 2024-10-14 | 144.4万 | 3750万 | 2021-10-15 |
李亮 | 副总裁 | 硕士 | 男 | 39 | 2022-10-25 至 2024-10-14 | 112.8万 | - | 2022-10-27 |
吴小玲 | 董事,副总裁 | 大专 | 男 | 40 | 2018-10-12 至 2024-10-14 | 126.5万 | 8.438万 | 2021-10-15 |
何俊辉 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 46 | 2018-10-12 至 2024-10-14 | 8.620万 | - | 2021-10-15 |
黄丽珍 | 独立董事 | 硕士 | 女 | 52 | 2021-10-15 至 2024-10-14 | 8.620万 | - | 2021-10-15 |
王卫锋 | 监事会主席 | 硕士 | 男 | 51 | 2021-10-15 至 2024-10-14 | 6.050万 | - | 2021-10-15 |
詹汝生 | 监事 | 硕士 | 女 | 33 | 2020-07-21 至 2024-10-14 | 33.01万 | - | 2021-10-15 |
许泽华 | 职工监事 | 本科 | 女 | 33 | 2021-10-15 至 2024-10-14 | 30.62万 | - | 2021-10-15 |
张剑辉 | 财务总监 | 硕士 | 男 | 46 | 2019-07-26 至 2024-10-14 | 89.58万 | 3.935万 | 2021-10-15 |
评论
深圳科瑞技术股份有限公司
深圳科瑞技术股份有限公司(曾用名:科瑞自动化技术(深圳)有限公司),成立于2001年,科瑞技术成员,位于广东省深圳市,是一家以从事仪器仪表制造业为主的企业。企业注册资本41166.437万人民币,超过
深圳科瑞技术股份有限公司
0
东莞捷荣技术股份有限公司
东莞捷荣技术股份有限公司(曾用名:捷荣模具工业(东莞)有限公司),成立于2007年,捷荣技术成员,位于广东省东莞市,是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本24641.96
东莞捷荣技术股份有限公司
0
宁波捷创技术股份有限公司
宁波捷创技术股份有限公司(曾用名:宁波捷创技术有限公司),成立于2002年,捷创技术成员,位于浙江省宁波市,是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本5088.6万人民币,超过了98%的
宁波捷创技术股份有限公司
0
湖北捷瑞玻璃股份有限公司
别称湖北捷瑞汽车玻璃有限公司地址湖北省/武汉市/黄陂区/盘龙城经济开发区/楚天大道特1号卓尔优势企业总部基地12栋15层股东信息对外投资8个历史对外投资1个公司名称湖北捷瑞玻璃股份有限公司上市状态终止
湖北捷瑞玻璃股份有限公司
0
广东瑞捷新材料股份有限公司
广东瑞捷新材料股份有限公司(曾用名:广东瑞捷光电股份有限公司),成立于2010年,瑞捷光电成员,位于广东省惠州市,是一家以从事橡胶和塑料制品业为主的企业。企业注册资本7114万人民币,超过了99%的广
广东瑞捷新材料股份有限公司
0
思瑞测量技术(深圳)有限公司
一般经营项目是:无,许可经营项目是:研发、生产经营三坐标测量机、激光扫描仪、高度测量仪、影像测量仪及其配件(产品零配件);机床及加工中心零配件、机械设备、仪器仪表以及上述商品零配件;并提供测量设备、机
思瑞测量技术(深圳)有限公司
0