河南硅烷科技发展股份有限公司主要成员
一共
18个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-22
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孟国均 | 董事长,董事 | 本科 | 男 | 56 | 2020-08-03至2025-07-10 | 105.0万 | - | 2022-07-13 |
张萌萌 | 副董事长,董事 | 本科 | 女 | 35 | 2019-07-11至2025-07-10 | 58.00万 | - | 2022-07-13 |
倪晓 | 独立董事 | 本科 | 男 | 43 | 2020-12-30至2025-07-10 | 5.000万 | - | 2022-07-13 |
楚金桥 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 58 | 2020-12-30至2025-07-10 | 5.000万 | - | 2022-07-13 |
蔡前进 | 董事 | 本科 | 男 | 51 | 2015-11-01至2025-07-10 | - | - | 2022-07-13 |
李建设 | 董事,总经理 | 本科 | 男 | 57 | 2019-07-11至2025-07-10 | 98.00万 | - | 2022-07-13 |
刘锋 | 董事 | 本科 | 男 | 54 | 2019-07-11至2025-07-10 | - | - | 2022-07-13 |
张红钦 | 职工董事,副总经理 | 本科 | 男 | 48 | 2019-07-11至2025-07-10 | 59.00万 | - | 2022-07-13 |
董红杰 | 独立董事 | 博士 | 女 | 46 | 2024-05-17至2025-07-10 | - | - | 2024-05-20 |
孙仕浩 | 监事会主席 | 本科 | 男 | 49 | 2019-07-11至2025-07-10 | - | - | 2022-07-13 |
孙运良 | 监事 | 本科 | 男 | 65 | 2015-11-01至2025-07-10 | - | - | 2022-07-13 |
杨扬 | 职工监事 | 本科 | 男 | 33 | 2015-10-25至2025-07-10 | 16.00万 | - | 2022-07-13 |
梁涌涛 | 财务总监 | 本科 | 男 | 49 | 2015-11-01至2025-07-10 | 58.00万 | - | 2022-07-13 |
苏永军 | 副总经理 | 本科 | 男 | 41 | 2023-03-24至2025-07-10 | 60.00万 | - | 2023-03-24 |
吕永峰 | 副总经理 | 本科 | 男 | 52 | 2021-04-29至2025-07-10 | 58.00万 | - | 2022-07-13 |
张红军 | 副总经理 | 本科 | 男 | 51 | 2021-04-29至2025-07-10 | 58.00万 | - | 2022-07-13 |
胡志恒 | 副总经理 | 大专 | 男 | 45 | 2020-09-09至2025-07-10 | 58.00万 | - | 2022-07-13 |
付作奎 | 董事会秘书 | 本科 | 男 | 43 | 2020-05-27至2025-07-10 | 57.00万 | - | 2022-07-13 |
评论