福建兄弟文仪科技发展股份有限公司主要成员
一共
10个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陈祖谨 | 董事长,董事 | 中专 | 男 | 53 | 2016-07-22至2026-09-11 | - | 1546万 | 2023-09-14 |
陈显义 | 董事,总经理 | 高中 | 男 | 60 | 2016-07-22至2026-09-11 | - | 2062万 | 2023-09-14 |
陈凤儒 | 董事,董事会秘书 | 大专 | 女 | 49 | 2016-07-22至2026-09-11 | - | - | 2023-09-14 |
陈祖仲 | 董事 | 本科 | 男 | 48 | 2016-07-22至2026-09-11 | - | - | 2023-09-14 |
黄建锋 | 董事 | 中专 | 男 | 47 | 2016-07-22至2026-09-11 | - | 1546万 | 2023-09-14 |
张燕平 | 监事会主席 | 大专 | 女 | 39 | 2016-07-22至2026-09-11 | - | - | 2023-09-14 |
张梅兰 | 监事 | - | 女 | 49 | 2020-05-06至2026-09-11 | - | - | 2023-09-14 |
彭道荣 | 职工监事 | 中专 | 男 | 38 | 2016-07-22至2026-09-11 | - | - | 2023-08-28 |
赖新连 | 财务总监 | 大专 | 女 | 46 | 2016-07-22至2026-09-11 | - | - | 2023-09-14 |
王菊芳 | 副总经理 | 大专 | 女 | 42 | 2019-02-27至2026-09-11 | - | - | 2023-09-14 |
评论