天壕新能源股份有限公司主要成员
一共
12个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陈作涛 | 董事长,董事 | 硕士 | 男 | 54 | 2020-12-02至2026-12-01 | - | - | 2023-12-04 |
聂曼曼 | 独立董事 | 博士 | 女 | 50 | 2023-06-03至2026-12-01 | - | - | 2023-12-04 |
程炳乾 | 董事,总经理 | 大专 | 男 | 63 | 2020-12-02至2026-12-01 | - | - | 2023-12-04 |
黄旭东 | 董事,常务副总经理 | 大专 | 男 | 58 | 2020-12-02至2026-12-01 | - | - | 2023-12-04 |
李江冰 | 董事,财务总监 | 本科 | 男 | 55 | 2020-12-02至2026-12-01 | - | - | 2023-12-04 |
尹恒 | 独立董事 | 博士 | 男 | 55 | 2020-12-02至2026-12-01 | - | - | 2023-12-04 |
段新安 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 45 | 2023-12-02至2026-12-01 | - | - | 2023-12-04 |
符国群 | 监事会主席 | 博士 | 男 | 61 | 2020-12-02至2026-12-01 | - | - | 2023-12-04 |
张杰 | 职工监事 | 本科 | 男 | 55 | 2020-12-02至2026-12-01 | - | - | 2023-11-23 |
任森 | 职工监事 | - | 男 | 32 | 2023-12-02至2026-12-01 | - | - | 2023-11-23 |
朱建平 | 副总经理 | 本科 | 女 | 61 | 2020-12-02至2026-12-01 | - | - | 2023-12-04 |
韦斌斌 | 董事会秘书 | 硕士 | 男 | 34 | 2022-08-26至2026-12-01 | - | - | 2023-12-04 |
评论
天壕环境股份有限公司
烟气治理、废气治理、大气污染治理、固体废物污染治理、水污染治理;工业废气净化回收、工业废气余热发电节能项目的工程设计;可再生资源发电发热的技术服务;脱硫脱氮工艺的技术服务;技术开发、技术服务、技术推广
天壕环境股份有限公司
0
天壕能源股份有限公司
天壕能源股份有限公司(曾用名:天壕环境股份有限公司),成立于2007年,天壕投资集团成员,位于北京市,是一家以从事电力、热力生产和供应业为主的企业。企业注册资本87510.8634万港元,超过了97%
天壕能源股份有限公司
0
河北坤天新能源股份有限公司
发展历程
2022年6月27日上午,玉溪市举行河北坤天新能源股份有限公司二期8万吨锂电池负极材料项目开工仪式。
2023年12月,河北坤天新能源股份有限公司启动A股IPO辅导。
公司业务
经营范围包括锂电池材料的研发生产销售;新能源技术研发;货物或技术进出口(国家禁止或行政审批的货物和
河北坤天新能源股份有限公司
0
北京万家天能新能源股份有限公司
销售电子产品、机电设备、太阳能热水器、太阳能空调、锅炉、太阳能光伏组件及应用产品、光伏发电设备、风电互补设备;分布式光伏电站技术开发;分布式光伏电站投资;可再生能源科技开发;货物进出口;专业承包。(企
北京万家天能新能源股份有限公司
0
纳百川新能源股份有限公司
一般项目:光伏设备及元器件制造;汽车零部件及配件制造;汽车零配件批发;新能源汽车电附件销售;电池零配件生产;模具制造;模具销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
纳百川新能源股份有限公司
0
华能新能源股份有限公司
华能新能源股份有限公司(曾用名:华能新能源环保产业控股有限公司),成立于2002年,中国华能集团成员,位于北京市,是一家以从事电力、热力生产和供应业为主的企业。企业注册资本1056653.2192万人
华能新能源股份有限公司
0