九洲恒昌物流股份有限公司主要成员
一共
15个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-19
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王云章 | 董事长,董事 | 硕士 | 男 | 53 | 2013-12-24至今 | - | - | 2017-03-17 |
杨均滔 | 副董事长,董事 | 硕士 | 男 | 52 | 2017-03-15至今 | - | - | 2017-03-17 |
赵梅 | 独立董事 | 本科 | 女 | 48 | 2017-03-15至今 | - | - | 2017-03-17 |
柴宏亮 | 董事,财务总监 | 本科 | 男 | 48 | 2013-12-24至今 | - | - | 2017-03-17 |
马德钢 | 董事,总经理 | 硕士 | 男 | 48 | 2015-04-01至今 | - | - | 2020-12-25 |
秦桂森 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 47 | 2017-03-15至今 | - | - | 2017-03-17 |
邵华 | 董事 | 硕士 | 女 | 49 | 2017-03-15至今 | 0.00 | - | 2017-03-17 |
王喜富 | 独立董事 | 博士 | 男 | 61 | 2017-03-15至今 | - | - | 2017-03-17 |
严冬梅 | 监事会主席 | 本科 | 女 | 42 | 2017-03-15至今 | - | - | 2017-03-17 |
胡愉 | 监事 | 本科 | 女 | 56 | 2016-03-10至今 | 0.00 | - | 2017-03-17 |
张健 | 职工监事 | 高中 | 男 | 55 | 2013-12-24至今 | - | - | 2017-03-17 |
白刚 | 副总经理 | 大专 | 男 | 43 | 2013-12-24至今 | - | - | 2017-03-17 |
张志东 | 董事会秘书,副总经理 | - | - | - | 2017-03-15至今 | - | - | 2020-12-25 |
姜秋野 | 副总经理 | 本科 | 男 | 61 | 2013-12-24至今 | - | - | 2017-03-17 |
史海城 | 副总经理 | 高中 | 男 | 48 | 2013-12-24至今 | - | - | 2017-03-17 |
评论