北京翔博科技股份有限公司主要成员
一共
9个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-19
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张勇 | 董事长,董事,总经理 | 本科 | 男 | 61 | 2015-09-08至2024-08-08 | - | 2186万 | 2021-08-12 |
王晓林 | 董事 | 本科 | 女 | 58 | 2022-09-01至2024-08-08 | - | - | 2022-09-05 |
梁丽涛 | 董事 | 硕士 | 女 | 58 | 2020-06-16至2024-08-08 | - | - | 2021-08-09 |
张星逸 | 董事,董事会秘书 | 本科 | 男 | 35 | 2019-10-11至2024-08-08 | 0.00 | - | 2021-08-12 |
胡晓东 | 董事 | 硕士 | 男 | 53 | 2015-09-08至2024-08-08 | 0.00 | - | 2021-08-09 |
罗琼 | 监事会主席 | 硕士 | 女 | 44 | 2021-12-15至2024-08-08 | - | - | 2021-12-16 |
田鹏 | 监事 | 本科 | 男 | 43 | 2021-08-09至2024-08-08 | - | - | 2021-08-09 |
杨志岗 | 职工监事 | - | - | - | 2017-07-28至2024-08-08 | - | - | 2021-08-09 |
钱嘉宏 | 副总经理,财务负责人 | 硕士 | 女 | 48 | 2023-10-27至2024-08-08 | - | - | 2023-10-27 |
评论
北京博能科技股份有限公司
技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;测绘服务;基础软件服务;应用软件服务;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外);销售自主研发后的产品。(市场主体依
北京博能科技股份有限公司
0
北京博威能源科技股份有限公司
北京博威能源科技股份有限公司(曾用名:北京百发博威动力科技有限公司),成立于2003年,博威能源成员,位于北京市,是一家以从事科技推广和应用服务业为主的企业。企业注册资本5858万人民币,超过了98%
北京博威能源科技股份有限公司
0
遨博(北京)智能科技股份有限公司
遨博(北京)智能科技股份有限公司(曾用名:遨博(北京)智能科技有限公司),成立于2015年,位于北京市,是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本10307.8618万人民币
遨博(北京)智能科技股份有限公司
0