北京首旅酒店(集团)股份有限公司主要成员
一共
18个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-08
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李云 | 董事长,董事 | 硕士 | 女 | 57 | 2024-03-11至2024-09-23 | - | - | 2024-03-12 |
孙坚 | 董事,总经理 | 本科 | 男 | 60 | 2017-01-20至2024-09-23 | 878.3万 | 46.51万 | 2021-09-25 |
梁建章 | 董事 | 博士 | 男 | 55 | 2017-01-20至2024-09-23 | - | - | 2021-09-25 |
卢长才 | 董事 | 硕士 | 男 | 51 | 2023-06-06至2024-09-23 | - | - | 2023-06-07 |
袁首原 | 董事 | 硕士 | 男 | 58 | 2020-12-01至2024-09-23 | 240.6万 | 1.514万 | 2021-09-25 |
张焕杰 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 61 | 2023-04-28至2024-09-23 | 7.940万 | - | 2023-04-29 |
杨晓莉 | 独立董事 | 硕士 | 女 | 47 | 2023-04-28至2024-09-23 | 7.940万 | - | 2023-04-29 |
伏军 | 独立董事 | 博士 | 男 | 52 | 2023-04-28至2024-09-23 | 7.940万 | - | 2023-04-29 |
张聪 | 董事 | 本科 | 女 | 44 | 2021-09-24至2024-09-23 | - | - | 2021-09-25 |
李燕 | 独立董事 | 本科 | 女 | 67 | 2021-09-24至2024-09-23 | 11.90万 | - | 2021-09-25 |
张艳钊 | 监事会主席 | 硕士 | 男 | 52 | 2023-04-28至2024-09-23 | - | - | 2023-04-29 |
杨烨 | 监事 | - | 女 | 39 | 2021-09-24至2024-09-23 | - | - | 2021-09-25 |
吕晓萍 | 职工监事 | 本科 | 女 | 45 | 2010-04-08至2024-09-23 | 42.29万 | - | 2021-08-27 |
李向荣 | 副总经理,财务总监 | 硕士 | 女 | 51 | 2016-09-08至2024-09-23 | 640.2万 | 4.2万 | 2021-09-25 |
段中鹏 | 董事会秘书,副总经理 | 硕士 | 男 | 57 | 2004-03-16至2024-09-23 | 204.3万 | 2960 | 2021-09-25 |
霍岩 | 常务副总经理 | 本科 | 男 | 47 | 2020-11-13至2024-09-23 | 216.5万 | - | 2021-09-25 |
姜晓明 | 副总经理 | 硕士 | 男 | 54 | 2022-10-27至2024-09-23 | 186.9万 | - | 2022-10-29 |
张淑娟 | 副总经理 | 硕士 | 女 | 49 | 2022-10-27至2024-09-23 | 514.7万 | 4万 | 2022-10-29 |
评论