北京先进数通信息技术股份公司主要成员
一共
14个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-16
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李铠 | 董事长,董事 | 本科 | 男 | 57 | 2015-10-10至今 | 90.33万 | 1578万 | 2021-10-11 |
林鸿 | 董事,总经理 | 硕士 | 男 | 58 | 2015-10-10至2024-09-25 | 84.17万 | 1500万 | 2021-10-15 |
朱胡勇 | 董事,董事会秘书 | 本科 | 男 | 55 | 2015-10-10至2024-09-25 | 76.73万 | 862.7万 | 2021-10-15 |
罗云波 | 董事,副总经理 | 本科 | 女 | 60 | 2015-10-10至2024-09-25 | 96.73万 | 705.6万 | 2021-10-15 |
金麟 | 董事,副总经理 | 硕士 | 男 | 53 | 2018-10-10至2024-09-25 | 56.73万 | 654.1万 | 2021-10-15 |
范丽明 | 董事 | 本科 | 女 | 75 | 2015-10-10至2024-09-25 | 31.78万 | 1333万 | 2021-10-11 |
肖红英 | 独立董事 | 硕士 | 女 | 71 | 2018-10-10至2024-09-25 | 9.400万 | - | 2021-10-11 |
蔡瑾 | 独立董事 | 大专 | 女 | 62 | 2018-10-10至2024-09-25 | 9.400万 | - | 2021-10-11 |
石宇良 | 独立董事 | 博士 | 男 | 61 | 2022-11-30至2024-09-25 | 9.400万 | - | 2022-11-30 |
王先进 | 监事会主席 | 硕士 | 男 | 58 | 2021-10-15至2024-09-25 | 41.13万 | 16.24万 | 2021-10-15 |
李昭华 | 职工监事 | 硕士 | 女 | 43 | 2021-09-26至2024-09-25 | 19.17万 | - | 2021-09-30 |
李显 | 职工监事 | 本科 | 男 | 37 | 2018-09-19至2024-09-25 | 27.30万 | - | 2021-09-30 |
张淑君 | 财务总监 | 博士 | 女 | 40 | 2020-05-26至2024-09-25 | 66.05万 | - | 2021-10-15 |
邓军 | 副总经理 | 硕士 | 男 | 59 | 2020-09-21至2024-09-25 | 72.33万 | - | 2021-10-15 |
评论