科博达技术股份有限公司主要成员
一共
18个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-24
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
柯桂华 | 董事长,董事,总裁 | 本科 | 男 | 59 | 2017-05-20至2026-05-17 | 129.6万 | 2565万 | 2023-05-19 |
柯炳华 | 副董事长,董事,副总裁 | 本科 | 男 | 55 | 2017-05-20至2026-05-17 | 106.9万 | 1284万 | 2023-05-19 |
王丽 | 副总裁 | 本科 | 女 | 47 | 2021-02-19至2026-05-17 | 109.2万 | 4.58万 | 2023-05-19 |
柯建豪 | 副总裁 | 本科 | 男 | 48 | 2017-05-20至2026-05-17 | 99.57万 | - | 2023-05-19 |
邱晓荣 | 副总裁 | 硕士 | 男 | 50 | 2020-01-02至2026-05-17 | 120.1万 | - | 2023-05-19 |
朱迎春 | 副总裁,财务负责人 | 本科 | 女 | 48 | 2023-05-18至2026-05-17 | 103.2万 | - | 2023-05-19 |
范建华 | 副总裁 | 本科 | 男 | 48 | 2023-05-18至2026-05-17 | 108.0万 | 4.5万 | 2023-05-19 |
裴振东 | 董事,董事会秘书 | 硕士 | 男 | 54 | 2020-05-15至2026-05-17 | 94.75万 | - | 2023-05-19 |
陈耿 | 董事 | 博士 | 男 | 56 | 2017-05-20至2026-05-17 | 9.320万 | - | 2023-05-19 |
柯磊 | 董事,总裁助理 | 本科 | 男 | 39 | 2020-05-15至2026-05-17 | 81.92万 | 1283万 | 2023-05-19 |
许敏 | 董事 | 博士 | 男 | 62 | 2023-05-18至2026-05-17 | 15.00万 | - | 2023-05-19 |
孙林 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 43 | 2020-05-15至2026-05-17 | 15.00万 | - | 2023-05-19 |
马钧 | 独立董事 | 博士 | 男 | 54 | 2023-05-18至2026-05-17 | 9.320万 | - | 2023-05-19 |
吕勇 | 独立董事 | 本科 | 男 | 67 | 2023-05-18至2026-05-17 | 9.320万 | - | 2023-05-19 |
吴弘 | 监事会主席 | 本科 | 男 | 68 | 2023-05-18至2026-05-17 | 11.18万 | - | 2023-05-19 |
厉超然 | 监事 | 本科 | 女 | 27 | 2020-12-07至2026-05-17 | 9.320万 | - | 2023-05-19 |
李锦锋 | 职工监事 | 本科 | 女 | 49 | 2017-05-20至2026-05-17 | 57.95万 | - | 2023-04-21 |
赵俊 | 总裁助理 | 博士 | 男 | 54 | 2017-05-20至2026-05-17 | 105.9万 | - | 2023-05-19 |
评论