中原大地传媒股份有限公司主要成员
一共
17个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-09
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王庆 | 董事长,董事 | 硕士 | 男 | 55 | 2022-02-14至2026-05-18 | 0.00 | - | 2023-06-14 |
王广照 | 董事,副总经理 | 硕士 | 男 | 53 | 2023-05-19至2026-05-18 | 72.37万 | - | 2023-06-14 |
张建 | 董事,副总经理 | - | 男 | 52 | 2023-05-19至2026-05-18 | 72.37万 | - | 2023-06-14 |
林疆燕 | 董事,总经理 | 硕士 | 女 | 57 | 2018-04-19至2026-05-18 | 91.44万 | - | 2023-06-14 |
董中山 | 董事,总编辑 | 本科 | 男 | 58 | 2023-05-19至2026-05-18 | 72.40万 | - | 2023-06-14 |
孙剑非 | 独立董事 | 博士 | 男 | 51 | 2023-05-19至2026-05-18 | 5.830万 | - | 2023-05-20 |
黄国宝 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 54 | 2023-05-19至2026-05-18 | 5.830万 | - | 2023-05-20 |
魏紫 | 独立董事 | 博士 | 女 | 44 | 2023-05-19至2026-05-18 | 5.830万 | - | 2023-05-20 |
尹春华 | 监事会主席 | 硕士 | 男 | 53 | 2020-05-21至2026-05-18 | 0.00 | - | 2023-06-14 |
李雁宾 | 监事 | 本科 | 男 | 60 | 2021-05-20至2026-05-18 | 36.33万 | - | 2023-05-20 |
汪林中 | 监事 | 本科 | 男 | 60 | 2020-05-21至2026-05-18 | 64.76万 | - | 2023-05-20 |
任振茂 | 职工监事 | 本科 | 男 | 46 | 2018-05-24至2026-05-18 | 68.45万 | - | 2023-05-11 |
张巍远 | 职工监事 | 本科 | 女 | 51 | 2020-05-15至2026-05-18 | 49.01万 | - | 2023-05-11 |
吴东升 | 财务总监 | 本科 | 男 | 54 | 2018-11-28至2026-05-18 | 66.82万 | - | 2023-06-14 |
赵新杰 | 副总经理 | 硕士 | 男 | 45 | 2022-06-24至2026-05-18 | 69.28万 | - | 2023-06-14 |
亓新民 | 副总经理 | 本科 | 男 | 60 | 2022-06-24至2026-05-18 | 66.72万 | - | 2023-06-14 |
赵国林 | 董事会秘书 | 本科 | 男 | 60 | 2018-05-31至2026-05-18 | 71.07万 | - | 2023-06-14 |
评论
中原传媒
成立于1996年,知名文化出版机构,中原出版传媒集团旗下,以教育出版和教育服务为主线,集编辑出版/印刷复制/营销发行/物资供应/文化创意策划等业务为一体,涉及图书/期刊/报纸/电子音像制品/网络出版物
中原传媒
0
三门峡中原量仪股份有限公司
本企业或本企业成员企业自产产品和相关技术的出口业务;经营本企业或本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;经营本企业的进料加工和“三来一补”业务;量仪系列
三门峡中原量仪股份有限公司
0