内蒙古昶辉生物科技股份有限公司主要成员
一共
11个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白心亮 | 董事长,董事 | 大专 | 男 | 56 | 2020-03-02至2026-04-06 | 0.00 | 1741万 | 2023-04-07 |
赵永强 | 董事 | 本科 | 男 | 41 | 2020-03-03至2026-04-06 | - | - | 2023-04-07 |
周雪梅 | 董事,董事会秘书,财务总监 | 中专 | 女 | 53 | 2020-03-02至2026-04-06 | - | - | 2023-04-07 |
贾洪涛 | 董事,总经理 | 中专 | 男 | 50 | 2020-03-02至2026-04-06 | - | - | 2023-04-07 |
郁辉 | 独立董事 | - | - | - | 2023-08-03至2026-04-06 | - | - | 2023-08-03 |
王丽芳 | 独立董事 | - | - | - | 2023-08-03至2026-04-06 | - | - | 2023-08-03 |
王岩 | 董事,副总经理 | 硕士 | 女 | 36 | 2020-03-03至2026-04-06 | - | - | 2023-04-07 |
邵玉玲 | 监事会主席 | 大专 | 女 | 42 | 2020-03-03至2026-04-06 | - | - | 2023-04-07 |
姜鸿奇 | 监事 | 本科 | 男 | 41 | 2020-03-03至2026-04-06 | - | - | 2023-04-07 |
苏龙 | 职工监事 | 中专 | 男 | 35 | 2020-03-02至2026-04-06 | - | - | 2023-04-07 |
韩文平 | 副总经理 | 本科 | 女 | 34 | 2020-03-04至2026-04-06 | - | - | 2023-04-07 |
评论