深圳市博远高科股份有限公司主要成员
一共
8个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
郑晓彬 | 董事长,董事,总经理,董事会秘书 | 本科 | 男 | 39 | 2015-05-16至今 | - | 1450万 | 2021-05-31 |
郑晓英 | 董事 | - | 女 | 42 | 2017-04-03至今 | - | - | 2021-05-31 |
于军红 | 董事 | - | 男 | 51 | 2017-04-03至今 | - | - | 2021-05-31 |
李廷希 | 董事 | 本科 | 男 | 44 | 2015-05-16至今 | - | - | 2021-05-31 |
吴淑慧 | 董事 | 高中 | 女 | 30 | 2015-05-16至今 | - | - | 2021-05-31 |
王学凯 | 监事会主席 | - | 男 | 58 | 2018-05-22至今 | - | - | 2021-05-31 |
郑晓萍 | 监事 | - | 女 | 37 | 2017-04-03至今 | - | - | 2021-05-31 |
詹锡雄 | 职工监事 | - | 男 | 34 | 2018-05-22至今 | - | - | 2021-05-31 |
评论