广东乐美智家环境科技股份有限公司主要成员
一共
8个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-24
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
易扬波 | 董事长,董事 | 硕士 | 女 | 48 | 2017-11-29至2026-03-19 | - | 915.2万 | 2023-03-20 |
李健文 | 董事,总经理 | 大专 | 男 | 55 | 2017-02-27至2026-03-19 | - | 757.1万 | 2023-03-20 |
陈志刚 | 董事,副总经理 | 中专 | 男 | 56 | 2017-02-27至2026-03-19 | - | 218.3万 | 2023-03-20 |
温志峰 | 董事,财务负责人 | 大专 | 女 | 42 | 2017-11-28至2026-03-19 | - | - | 2023-03-20 |
何蕴颜 | 董事 | 本科 | 女 | 40 | 2017-11-28至2026-03-19 | - | - | 2023-03-20 |
张国辉 | 监事会主席 | 本科 | 男 | 46 | 2017-11-30至2026-03-19 | - | - | 2023-03-20 |
真德超 | 监事 | 本科 | 男 | 48 | 2017-02-27至2026-03-19 | - | - | 2023-03-20 |
陈朝敏 | 监事 | 大专 | 女 | 40 | 2017-02-27至2026-03-19 | - | - | 2023-03-20 |
评论