上海优宁维生物科技股份有限公司主要成员
一共
17个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷兆武 | 董事长,董事,总经理 | 硕士 | 男 | 54 | 2015-11-23至今 | 185.7万 | 2868万 | 2021-12-09 |
金宇超 | 独立董事 | 博士 | 男 | 34 | 2024-02-23至今 | 0.00 | - | 2024-02-24 |
冷兆文 | 董事 | 大专 | 男 | 56 | 2022-09-14至今 | 0.00 | 200.9万 | 2022-09-15 |
许晓萍 | 董事,副总经理 | 本科 | 女 | 54 | 2015-11-23至今 | 108.7万 | 897.9万 | 2021-12-09 |
陈娃瑛 | 董事,副总经理 | 本科 | 女 | 40 | 2015-11-23至今 | 122.5万 | - | 2021-12-09 |
陈韵 | 董事 | 硕士 | 男 | 38 | 2015-11-23至今 | 0.00 | - | 2021-12-09 |
祁艳芳 | 董事,董事会秘书,副总经理 | 本科 | 女 | 44 | 2020-04-16至今 | 89.23万 | - | 2021-12-09 |
石磊 | 独立董事 | 博士 | 男 | 66 | 2020-04-16至今 | 8.000万 | - | 2021-12-09 |
蔡鸿亮 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 46 | 2020-04-16至今 | 8.000万 | - | 2021-12-09 |
王艳 | 监事会主席 | 大专 | 女 | 38 | 2018-11-23至今 | 27.40万 | - | 2021-12-09 |
梅江华 | 监事 | 硕士 | 男 | 46 | 2020-04-16至今 | 0.00 | - | 2021-12-09 |
于美玲 | 职工监事 | 大专 | 女 | 37 | 2022-01-13至今 | 17.69万 | - | 2022-01-14 |
唐敏 | 副总经理,财务总监 | 硕士 | 女 | 44 | 2019-09-27至今 | 135.0万 | - | 2021-12-09 |
胡冰 | 副总经理 | 本科 | 女 | 41 | 2015-11-23至今 | 93.90万 | - | 2021-12-09 |
潘红阳 | 副总经理 | 硕士 | 女 | 44 | 2022-08-28至今 | 132.2万 | - | 2022-08-30 |
周寅 | 副总经理 | 硕士 | 男 | 43 | 2022-11-28至今 | 130.9万 | - | 2022-11-29 |
缪娓 | 副总经理 | 本科 | 女 | 40 | 2021-03-22至今 | 92.71万 | - | 2021-12-09 |
评论