北京科创数联科技股份有限公司主要成员
一共
8个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-25
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孟军 | 董事长,董事,总经理 | - | 男 | 56 | 2020-03-23 至 2024-08-13 | 0.00 | - | 2023-03-09 |
刘丽娜 | 董事 | 本科 | 女 | 43 | 2019-05-15 至 2024-08-13 | 0.00 | - | 2021-09-01 |
陈阔 | 董事 | 硕士 | 女 | 38 | 2019-05-15 至 2024-08-13 | 0.00 | - | 2021-09-01 |
王鑫 | 董事 | - | 女 | 43 | 2021-01-25 至 2024-08-13 | - | - | 2021-09-01 |
饶锴 | 董事 | 本科 | 男 | 27 | 2021-09-01 至 2024-08-13 | - | - | 2021-09-01 |
沈振宏 | 监事会主席 | 硕士 | 男 | 58 | 2021-09-01 至 2024-08-13 | 0.00 | - | 2021-09-01 |
吴胜丰 | 监事 | 本科 | 男 | 45 | 2019-12-25 至 2024-08-13 | 0.00 | - | 2021-09-01 |
秦婉 | 职工监事 | - | - | - | 2021-03-01 至 2024-08-13 | - | - | 2021-09-01 |
评论