徐州超伟电子股份有限公司主要成员
一共
8个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
徐超 | 董事长,董事,总经理 | 高中 | 男 | 55 | 2014-12-16至2025-03-16 | - | 577万 | 2022-03-28 |
张朦 | 董事 | 本科 | 女 | 49 | 2014-12-16至2025-03-16 | - | - | 2022-03-21 |
刘梅 | 董事,财务负责人 | 大专 | 女 | 52 | 2014-12-16至2025-03-16 | - | 319.5万 | 2022-03-28 |
刘尧 | 董事 | 本科 | 男 | 34 | 2015-12-16至2025-03-16 | 0.00 | - | 2022-03-21 |
丁允浩 | 董事 | 本科 | 男 | 45 | 2019-09-06至2025-03-16 | - | - | 2022-03-21 |
张勇 | 监事会主席 | 大专 | 男 | 45 | 2019-08-20至2025-03-16 | - | - | 2022-03-28 |
张艺腾 | 监事 | 本科 | 男 | 29 | 2019-09-06至2025-03-16 | 0.00 | - | 2022-03-21 |
孟迪 | 职工监事 | 本科 | 男 | 38 | 2018-09-06至2025-03-16 | - | - | 2022-03-02 |
评论
超伟电子
徐州超伟电子股份有限公司成立于2003年,一直致力于音频产品的智能化应用,2015年8月在新三板挂牌上市。公司专门从事应急预警信息发布系统、紧急救助系统等产品的设计开发、生产与销售,通过ISO9000
超伟电子
0
深圳市超思维电子股份有限公司
一般经营项目是:通讯电力电子、新能源电力电子、各类电池保护控制板、动力电池管理系统、通讯基站、矿井后备电源智能管理控制系统、风能、太阳能、储能系统集成的技术开发、生产与销售;国内贸易(不含专营、专控、
深圳市超思维电子股份有限公司
0