苏州天华信息科技股份有限公司主要成员
一共
8个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陆耀平 | 董事长,董事 | 硕士 | 男 | 62 | 2016-10-19至2025-10-30 | - | 4951万 | 2022-10-31 |
施元中 | 董事,总经理 | 本科 | 男 | 60 | 2016-10-19至2025-10-30 | - | 550.1万 | 2022-10-31 |
吴敏 | 董事,董事会秘书 | 本科 | 女 | 44 | 2016-10-19至2025-10-30 | - | - | 2022-10-31 |
卞兆亮 | 董事,副总经理 | 大专 | 男 | 49 | 2016-10-19至2025-10-30 | - | - | 2022-10-31 |
罗英 | 董事,财务总监 | 大专 | 女 | 53 | 2016-10-19至2025-10-30 | - | - | 2022-10-31 |
钱卫珍 | 监事会主席 | 高中 | 女 | 53 | 2016-10-19至2025-10-30 | - | - | 2022-10-31 |
祝建华 | 监事 | 本科 | 女 | 59 | 2016-10-19至2025-10-30 | - | - | 2022-10-31 |
李卫 | 职工监事 | 硕士 | 男 | 48 | 2016-10-19至2025-10-30 | - | - | 2022-10-14 |
评论