申昱环保科技股份有限公司主要成员
一共
8个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-23
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄发攀 | 董事长,董事,总经理 | 大专 | 男 | 37 | 2018-12-15至今 | 0.00 | - | 2021-03-26 |
黄千 | 董事 | 高中 | 男 | 35 | 2018-12-15至今 | - | - | 2018-12-17 |
熊名强 | 董事 | 本科 | 男 | 39 | 2019-05-01至今 | - | - | 2019-05-06 |
李双强 | 董事 | 高中 | 男 | 30 | 2020-04-16至今 | - | - | 2020-04-17 |
卢阳阳 | 董事 | 高中 | 女 | 30 | 2020-04-16至今 | - | - | 2020-04-17 |
刘现辉 | 监事会主席 | 大专 | 男 | 46 | 2019-05-01至今 | - | - | 2019-05-06 |
王团团 | 监事 | 大专 | 男 | 35 | 2019-05-01至今 | - | - | 2019-05-06 |
姬国昆 | 职工监事 | 高中 | 男 | 33 | 2020-10-10至今 | - | - | 2020-10-12 |
评论