广东新圆沉香股份有限公司主要成员
一共
9个,本榜单首发于 qinglite.cn,统计截止日:
2024-07-24
名称 | 职务 | 学历 | 性别 | 年龄 | 本届任期 | 薪酬 | 持股数(股) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
林建环 | 董事长,董事,总经理 | 高中 | 男 | 53 | 2015-09-19至今 | - | 4275万 | 2022-08-25 |
石和军 | 董事 | 本科 | 男 | 53 | 2018-09-18至今 | 0.00 | 10万 | 2018-09-19 |
何正伟 | 董事 | 大专 | 男 | 51 | 2015-09-19至今 | 0.00 | 451.7万 | 2018-09-19 |
邓志海 | 董事 | 高中 | 男 | 54 | 2015-09-19至今 | 0.00 | 616.8万 | 2018-09-19 |
林红英 | 董事 | 高中 | 女 | 62 | 2015-09-19至今 | 0.00 | 47.7万 | 2018-09-19 |
吴浩领 | 监事会主席 | 高中 | 男 | 66 | 2015-09-19至今 | 0.00 | 233万 | 2018-09-19 |
蔡来弟 | 监事 | - | 女 | 49 | 2016-06-08至今 | 0.00 | 72万 | 2018-09-19 |
邓燕彬 | 职工监事 | 高中 | 男 | 60 | 2015-09-19至今 | - | - | 2018-09-03 |
张金来 | 副总经理 | 大专 | 男 | 51 | 2015-09-19至今 | - | - | 2018-09-19 |
评论